Reports for Roland Niderberger
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Roland Niderberger
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005932526, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Stiftung Amadeus, in Winterthur, CHE-109.998.932, Stiftung (SHAB Nr. 94 vom 16.05.2023, Publ. 1005747000).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zumbrunn, Esther Béatrice, von Winterthur, in Winterthur, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Niderberger, Roland, von Dallenwil, in Elgg, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gräf, Hans Rudolf, von Zürich, in Winterthur, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Boner, Urs Niklaus, von Laupersdorf, in Winterthur, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Joelson-Strohbach, Margarethe, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005747000, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Berichtigung des im SHAB Nr. 89 vom 09.05.2023 publizierten TR-Eintrags Nr. 18'538 vom 04.05.2023 Stiftung Amadeus, in Winterthur, CHE-109.998.932, Stiftung (SHAB Nr. 89 vom 09.05.2023, Publ. 1005741408).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Niderberger, Roland, von Dallenwil, in Elgg, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Niederberger, Roland].
Publication number: HR02-1005741408, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Stiftung Amadeus, in Winterthur, CHE-109.998.932, Stiftung (SHAB Nr. 212 vom 01.11.2022, Publ. 1005594617).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Joelson, Harry, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mörgeli, Yvonne, von Schlatt ZH, in Winterthur, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Niederberger, Roland, von Dallenwil, in Elgg, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.