Reports for Yolanda Muñoz Murillo
Mandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Yolanda Muñoz Murillo
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 3584581, Commercial Registry Office Zug, (170)
Bellota Holding AG, in Zug, CHE-102.211.608, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 231 vom 28.11.2016, Publ. 3186935).
Domizil neu:
c/o Q PARTNER AG, Industriestrasse 7, 6301 Zug.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Muñoz Murillo, Yolanda, spanische Staatsangehörige, in San Sebastian (ES), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Martinez Maeso, Lorenzo, spanischer Staatsangehöriger, in Bilbao (ES), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 1845951, Commercial Registry Office Zug, (170)
Berichtigung des im SHAB Nr. 131 vom 10.07.2014, Meldungs Nr. 1'606'355, publizierten Tagesregistereintrages Nr. 9'049 vom 07.07.2014Bellota Holding AG, in Zug, CHE-102.211.608, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 226 vom 21.11.2014, Publ. 1836369).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Muñoz Murillo, Yolanda, spanische Staatsangehörige, in San Sebastian (ES), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]. .
Publication number: 1606355, Commercial Registry Office Zug, (170)
Bellota Holding AG, in Zug, CHE-102.211.608, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 218 vom 09.11.2011, Publ. 6408680).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Echeverria Alcorta, Pablo, spanischer Staatsangehöriger, in San Sebastian (ES), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Muñoz Murillo, Yolanda, spanische Staatsangehörige, in San Sebastian (ES), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.