Reports for Hans Müller
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Hans Müller
Holdings
Newest SOGC notifications: Hans Müller
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 4443803, Commercial Registry Office Graubünden, (350)
Obere Au happy car AG, in Chur, CHE-112.267.473, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 19.12.2016, Publ. 3230777). Gemäss Erklärung vom 17.08.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
G T C Germann Treuhand Chur (CHE-106.650.119), in in Chur, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Hans, von Gränichen, in Vaz/Obervaz, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Albrecht, Cornelia, von Ilanz/Glion, in Vaz/Obervaz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baillod, Roger, von Val-de-Travers, in Freienbach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 4443785, Commercial Registry Office Graubünden, (350)
Cascina Immobilien AG, in Vaz/Obervaz, CHE-115.945.453, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 172 vom 06.09.2010, Publ. 5799612).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Hans, von Gränichen, in Vaz/Obervaz, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Albrecht, Cornelia, von Ilanz/Glion, in Vaz/Obervaz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baillod, Roger, von Val-de-Travers, in Freienbach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 5799612, Commercial Registry Office Graubünden, (350)
Cascina Immobilien AG, in Vaz/Obervaz, CH-350.3.010.940-1, Voa Sartons 2B, 7077 Valbella, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
25.08.2010.
Zweck:
Erwerb, Bau, Verwaltung und Veräusserung von Liegenschaften aller Art;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktienkapital:
CHF 450'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 450'000.00.
Aktien:
750 vinkulierte Namenaktien zu CHF 200.00 (Stimmrechtsaktien) und 300 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 25.08.2010 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Müller, Hans, von Gränichen, in Valbella (Vaz/Obervaz), Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Kunfermann, Matheus, von Tomils, in Chur, mit Einzelprokura.