Reports for Maja Hedwig Müller-Brauchli
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Maja Hedwig Müller-Brauchli
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005752399, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Allianz Suisse Versicherungs-Gesellschaft AG, in Wallisellen, CHE-105.833.491, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 84 vom 02.05.2023, Publ. 1005736286).
Statutenänderung:
16.05.2023. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hemmer, Steffen, von Trub, in Nürensdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller-Brauchli, Maja Hedwig, von Luzern, in Ennetbürgen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Santoni, Daniel, von Hägglingen, in Birmensdorf (ZH), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tolone, Olivera, von Frauenfeld, in Mägenwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zeier, Sebastian Oliver, von Luzern, in Uetikon am See, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1004574938, Commercial Registry Office Nidwalden, (150)
Altersstiftung Ennetbürgen, in Ennetbürgen, CHE-110.188.880, Stiftung (SHAB Nr. 40 vom 27.02.2017, Publ. 3371777).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kurmann, Helen, von Romoos, in Ennetbürgen, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller-Brauchli, Maja Hedwig, von Luzern, in Ennetbürgen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 2480051, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Allianz Suisse Versicherungs-Gesellschaft AG, in Wallisellen, CHE-105.833.491, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 149 vom 05.08.2015, Publ. 2306591).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Buttstedt, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Devaud, Doris, von Gachnang, in Zizers, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lanfermann, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Herrmann, Heinz, von Bowil, in Stettlen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Carbotti, Franco, von Einsiedeln, in Eich, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Einsiedeln];
Kalkschmid, Christine Alexandra Ingeborg, deutsche Staatsangehörige, in Herrliberg, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pichler, Dr. Sebastian, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ballmer, Markus, von Lausen, in Olten, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Joye, Thierry Pascal, von Montagny FR, in Windisch, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lanza, Giovanna Maria, von Muttenz, in Muttenz, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lerude, Marc André Robert, französischer Staatsangehöriger, in Collonges-sous-Salève (FR), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Martin, Dr. Gian Thomas, von Diepflingen, in Wädenswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller-Brauchli, Maja Hedwig, von Luzern, in Ennetbürgen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tähkänen-Di Giovanna, Maria Daniela, von Grosshöchstetten, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.