Reports for Beat Müller
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Beat Müller
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 3472975, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Avartos AG, in Zumikon, CHE-104.890.380, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 236 vom 04.12.2012, Publ. 6959540).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Beat, von Solothurn, in Solothurn, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmied Müller, Katrin, von Solothurn, in Solothurn, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
STM Steuerberatung & Treuhand Mettler AG (CHE-112.363.042), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: STM Steuerberatung & Treuhand Mettler AG (CH-020.3.028.727-2)].
Publication number: 3786144, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Avartos AG, bisher in Thalwil, CH-020.3.021.295-6, Unternehmens- und Informationssystemberatung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 27.12.2006, S. 28, Publ. 3697058).
Statutenänderung:
8.11.2006.
Sitz neu:
Küsnacht ZH.
Domizil neu:
Seestrasse 134, 8700 Küsnacht.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ferax Treuhand, in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Beat, von Solothurn, in Solothurn, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident und Geschäftsführer];
STM Steuerberatung & Treuhand Mettler AG, in Zürich, Revisionsstelle.
Commercial Registry Office Zurich, (20)
Artos AG, bisher in Zürich, Unternehmens- und Informationssystemberatung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 34 vom 19.02.2001, S. 1241).
Statutenänderung:
27.03.2002.
Firma neu:
Avartos AG.
Sitz neu:
Thalwil.
Domizil neu:
Bahnweg 5, 8800 Thalwil.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bleeker, Jacob, niederländischer Staatsangehöriger, in Würenlingen, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Beat, von Solothurn, in Solothurn, Präsident und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].