Reports for Axel Müller
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Axel Müller
Newest SOGC notifications: Axel Müller
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 6804110, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Euroderm AG, in Baden, CH-400.3.030.485-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 20.06.2012, Publ. 6727182).
Statutenänderung:
21.06.2012. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 21.06.2012 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Dr. Axel, deutscher Staatsangehöriger, in Wohlenschwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weil, Gilles, französischer Staatsangehöriger, in Champery (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Harr, Dr. Jost, von Oberwil BL, in Oberwil BL, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Studer, Rudolf, von Oftringen, in Oftringen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wachsmann, Martin, von Reinach BL, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 6703210, Commercial Registry Office Zug, (170)
SkyePharma Holding AG, in Zug, CH-170.3.021.511-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 232 vom 29.11.2011, S. 0, Publ. 6435804).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Halbeisen, Dr. Susanne, von Riehen, in Binningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Dr. Axel, deutscher Staatsangehöriger, in Wohlenschwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grant, Peter William, britischer Staatsangehöriger, in Reigate (UK), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: britischer Staatsangehöriger, Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Delavaud, Pierre Marcel André, französischer Staatsangehöriger, in Hoerdt (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kaiser, Kirsten Sabine, deutsche Staatsangehörige, in Oberwil BL, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Venthoye, Maria Geraldine, britische Staatsangehörige, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 6687340, Commercial Registry Office Nidwalden, (150)
Jago Holding AG, in Hergiswil NW, CH-150.3.001.549-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 223 vom 16.11.2010, S. 11, Publ. 5895738).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Halbeisen, Dr. Susanne, von Riehen, in Binningen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Axel, deutscher Staatsangehöriger, in Wohlenschwil, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grant, Peter, britischer Staatsangehöriger, in Reigate (UK), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Delavaud, Pierre Marcel André, französischer Staatsangehöriger, in Hoerdt (FR), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kaiser, Kirsten Sabine, deutsche Staatsangehörige, in Oberwil BL, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Venthoye, Maria Geraldine, britische Staatsangehörige, in Basel, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.