Reports for Andreas Müller
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Andreas Müller
Holdings
Newest SOGC notifications: Andreas Müller
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005279893, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Liberale Baugenossenschaft Meggen, in Meggen, CHE-100.536.117, Genossenschaft (SHAB Nr. 6 vom 10.01.2020, Publ. 1004801027).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Ah, Ruedi, von Meggen und Sachseln, in Meggen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burri, Andreas, von Meggen, in Meggen, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Dublanc, Hanspeter, von Meggen und Mellingen, in Meggen, Aktuar, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Burri, Fabienne, von Meggen, in Meggen, Kassierin, Mitglied der Verwaltung, Verwalterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Andreas, von Wiliberg, in Meggen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Kassier, Verwalter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 4148669, Commercial Registry Office Zug, (170)
Rigi Bau- und Diamantwerkzeuge AG, in Cham, CHE-110.476.267, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 178 vom 16.09.2014, Publ. 1716353).
Firma neu:
Rigi Bau- und Diamantwerkzeuge AG in Liquidation.
Aktien neu:
10'000 Namenaktien zu CHF 10.00 [bisher: 10'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00].
Vinkulierung neu:
Die statutarische Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist von Gesetzes wegen aufgehoben. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 20.03.2018 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Andreas, von Wiliberg, in Meggen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 2048713, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Balmer-Etienne AG, in Luzern, CHE-107.252.508, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 16 vom 26.01.2015, Publ. 1950963).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frei, Bruno, von Neckertal, in Bonstetten, mit Kollektivprokura zu zweien;
Müller, Andreas, von Wiliberg, in Meggen, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wigger, Stefan, von Entlebuch, in Affoltern am Albis, mit Kollektivprokura zu zweien.