Reports for Martin Moser
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Martin Moser
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 4419003, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Toni Leuenberger AG, in Rümlingen, CHE-112.341.230, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 06.06.2017, Publ. 3561609).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vetsch, Thomas, von Grabs, in Risch, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
von Arx, Andreas, von Stüsslingen, in Baden, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eller, Ralph, von Gurtnellen, in Altdorf UR, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Moser, Martin, von Röthenbach im Emmental, in Lauwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 6296862, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Gemeinnütziger Verein für ein Alters- und Pflegeheim sowie Alterswohnungen Reigoldswil und Umgebung, in Reigoldswil, CH-280.6.915.067-0, Verein (SHAB Nr. 74 vom 20.04.2009, S. 5, Publ. 4979528). [Die weitere Adresse wird im Handelsregister gelöscht].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gasser, Michael genannt Mike, von Riehen, in Ziefen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Moser, Martin, von Röthenbach im Emmental, in Lauwil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Isch, Dora, von Brügglen, in Ziefen, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Brander, Christine, von Ziefen, in Ziefen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mohr, Andreas, von Gelterkinden, in Lauwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ruckstuhl, Kilian, von Winterthur, in Liestal, Heimleiter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Heimleiter mit Einzelunterschrift].
Publication number: 4979528, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Gemeinnütziger Verein für ein Alters- und Pflegeheim sowie Alterswohnungen Reigoldswil und Umgebung, in Reigoldswil, CH-280.6.915.067-0, Verein (SHAB Nr. 170 vom 04.09.2007, S. 5, Publ. 4094268).
Statutenänderung:
4.06.2008.
Zweck neu:
Beschaffung und Verwaltung eines Alters- und Pflegeheims sowie nach Möglichkeit zweckdienliche und preiswerte Wohnungen für betagte Einwohner der Gemeinden Arboldswil, Bretzwil, Lauwil, Reigoldswil, Titterten und Ziefen.
Mittel neu:
Mitgliederbeiträge, freiwillige Beiträge, Spenden und Legate, Kollekten und sonstige Einnahmen. [bisher: Mittel: Mitgliederbeiträge, öffentliche Beiträge, andere von der Generalversammlung beschlossene Finanzierungsmöglichkeiten (Hypotheken und andere Schuldverpflichtungen), Legate und freiwillige Spenden.].
Organisation neu:
Vereinsversammlung, Vorstand von 6 - 9 Mitgliedern, Kommissionen und Kontrollstelle.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lauber, Alain, von Marbach LU, in Bretzwil, Co-Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kohler, Marianne, von Seewen und Bretzwil, in Bretzwil, Mitglied des Vorstandes und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burger, Urs, von Titterten und Freienwil, in Titterten, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Co-Präsident ];
Gasser, Michael genannt Mike, von Riehen, in Ziefen, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Isch, Dora, von Brügglen, in Ziefen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Moser, Martin, von Röthenbach im Emmental, in Lauwil, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Mühlberg, Karin, von Muri und Füllinsdorf, in Bretzwil, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Tschopp, Daniel, von Ziefen, in Reigoldswil, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ruckstuhl, Kilian, von Winterthur, in Liestal, Heimleiter, mit Einzelunterschrift [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien].