Reports for Isabella Moser
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Isabella Moser
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 1809525, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Interessengemeinschaft für bewusstes Leben IGBL GmbH, in Wildberg, CHE-108.797.207, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 172 vom 07.09.2009, S. 25, Publ. 5233096).
Statutenänderung:
27.10.2014.
Firma neu:
HIWI-B GmbH.
Sitz neu:
Hinwil.
Domizil neu:
Gossauerstrasse 14, 8340 Hinwil.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb von Billardhallen mit Bistro, Bar und Spielsalons, Import, Export und Handel von und mit Waren aller Art, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen und Kursen, Beratungsleistungen sowie Erstellen und Vertrieb von Publikationen und Druckerzeugnissen. Die Gesellschaft bezweckt weiter die Erbringung von Dienstleistungen aller Art, vorwiegend in den Bereichen Organisation und Administration. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, andere Unternehmen erwerben, erworbene Unternehmen verkaufen, Liegenschaften und Wertschriften erwerben, verwalten und verkaufen, Darlehen aufnehmen und gewähren, Garantien und andere Sicherheiten stellen sowie Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten und verwerten, belasten, und veräussern. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mariani, Bruno, von Männedorf, in Gossau ZH, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Moser, Isabella, von Neuhausen am Rheinfall, in Wildberg, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin mit Einzelunterschrift und mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Publication number: 7029758, Commercial Registry Office Zurich, (20)
HAPA AG, in Volketswil, CH-020.3.029.554-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 226 vom 20.11.2012, Publ. 6938276).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Moser, Isabella, von Neuhausen am Rheinfall, in Wildberg, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sibilia, Alessandro, von Giubiasco, in Minusio, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 5233096, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Interessengemeinschaft für bewusstes Leben IGBL GmbH, in Gossau ZH, CH-020.4.000.145-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 9 vom 15.01.1998, S. 274).
Statutenänderung:
26.06.2009.
Sitz neu:
Wildberg.
Domizil neu:
c/o Isabella Moser, Untere Landstrasse 9, 8489 Wildberg.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Import, Export und Handel von und mit Waren aller Art, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen und Kursen, Beratungsleistungen sowie Erstellen und Vertrieb von Publikationen und Druckerzeugnissen, vorwiegend aus dem Bereich zur Förderung des körperlichen Wohlbefindens. Die Gesellschaft bezweckt weiter die Erbringung von Dienstleistungen aller Art, vorwiegend in den Bereichen Organisation und Administration. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 26.06.2009 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Moser, Peter, von Neuhausen am Rheinfall, in Gossau ZH, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Moser, Isabella, von Neuhausen am Rheinfall, in Wildberg, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher:in Gossau ZH, Gesellschafterin ohne Zeichnungsberechtigung und mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00].