Reports for Aldo Milani
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Aldo Milani
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 6275388, Commercial Registry Office Berne, (36)
integrationBE AG, in Bern, CH-035.3.029.381-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 53 vom 17.03.2010, S. 2, Publ. 5545400).
Firma neu:
integrationBE AG in Liq..
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 18.07.2011 aufgelöst.
Liquidationsadresse:
c/o Christine Brassel, Postgasse 36, 3011 Bern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Milani, Aldo, von Birsfelden und Safenwil, in Ittigen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Signer, Rudolf, von Herisau, in Bern, Präsident, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Brassel, Christine, von St. Margrethen, in Bern, Mitglied und Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidatorin [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Grossenbacher, Hans-Peter, von Trachselwald, in Lyss, Mitglied und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Baeriswyl, Ronald, von Freiburg und Bösingen, in Wabern (Bern), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Wabern, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Studer, Thomas, von Niederösch, in Burgdorf, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 4654532, Commercial Registry Office Berne, (36)
Trägerverein Schulrestaurant la CULTina, in Bern, CH-035.6.020.329-5, Verein (SHAB Nr. 31 vom 14.02.2007, S. 4, Publ. 3775070).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Egger, Thomas, von Aarwangen, in Murten, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Köppel, Hugo, von Widnau, in Bern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, Sekretär und Kassier];
Beeri, Roland, von Rüeggisberg, in Münsingen, Mitglied, Sekretär und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Niederwichtrach, in Niederwichtrach, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Milani, Aldo, von Birsfelden, in Ittigen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Leisibach, Max, von Luzern, in Thunstetten, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schertenleib, Jürg, von Vechigen, in Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Commercial Registry Office Berne, (36)
integrationBE AG, in Bern, Sozialhilfe und Integration von MigrantInnen usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 106 vom 05.06.2001, S. 4192).
Domizil neu:
Seilerstrasse 22, 3001 Bern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zaugg, Beat, von Trub, in Sugiez, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grossenbacher, Hans-Peter, von Trachselwald, in Lyss, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Milani, Aldo, von Birsfelden und Safenwil, in Ittigen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.