Reports for Ulrich Michel
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Ulrich Michel
Holdings
Newest SOGC notifications: Ulrich Michel
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004756118, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Milchgenossenschaft Gfenn in Liquidation, in Dübendorf, CHE-102.044.612, Genossenschaft (SHAB Nr. 90 vom 09.05.2012, S.0, Publ. 6672062).
Domizil neu:
Das Domizil der Gesellschaft ist aufgehoben.
Weitere Adressen:
Liquidationsadresse: c/o Ueli Michel, Önikenweg 16, 8602 Wangen b. Dübendorf [bisher: c/o Ueli Michel, Oeniken, 8602 Wangen b. Dübendorf].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Küenzi, Hans, von Schlosswil, in Wangen-Brüttisellen, Mitglied der Verwaltung, Kassier, ohne Zeichnungsberechtigung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Michel, Ulrich, von Köniz, in Wangen-Brüttisellen, Mitglied der Verwaltung, Aktuar, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied der Verwaltung, Aktuar, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 5316136, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Milchgenossenschaft Gfenn, in Dübendorf, CH-020.5.901.099-8, Genossenschaft (SHAB Nr. 155 vom 14.08.2006, S. 17, Publ. 3505844).
Firma neu:
Milchgenossenschaft Gfenn in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 26.02.2009 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kägi, Heinrich, von Zürich, in Schwerzenbach, Präsident der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsident der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Küenzi, Hans, von Schlosswil, in Wangen-Brüttisellen, Mitglied der Verwaltung und Kassier, ohne Zeichnungsberechtigung;
Michel, Ulrich, von Köniz, in Wangen-Brüttisellen, Mitglied der Verwaltung und Aktuar und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied der Verwaltung und Aktuar mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 3875934, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Konsumgenossenschaft Volg Wangen, in Wangen-Brüttisellen, CH-020.5.900.932-0, Betrieb eines Konsumwarengeschäftes, Genossenschaft (SHAB Nr. 238 vom 06.12.2000, S. 8302).
Firma neu:
Konsumgenossenschaft Volg Wangen in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 05.03.2007 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wilhelm, Herbert, von Grüsch, in Wangen-Brüttisellen, Präsident und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident];
Klein, Walter, von Wangen-Brüttisellen, in Wangen-Brüttisellen, Vizepräsident und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident];
Michel, Ulrich, von Köniz, in Wangen-Brüttisellen, Mitglied und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Vollenweider, Jürg, von Wangen-Brüttisellen, in Wangen-Brüttisellen, Mitglied und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Giger, Ursula, von Escholzmatt, in Volketswil, Mitglied und Liquidator, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied];
Koster, Edith, von Appenzell, in Volketswil, Mitglied und Liquidator, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied].