Reports for Ralf Karl Meyer
Mandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Ralf Karl Meyer
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 4325391, Commercial Registry Office Graubünden, (350)
Schweizer DigitaLicht AG, in St. Moritz, CHE-168.499.699, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 205 vom 23.10.2017, Publ. 3824969).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meyer, Ralf Karl, deutscher Staatsangehöriger, in Nussloch (DE), Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Pfiffner, Mario, von Quarten, in Silvaplana, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bielich, Jörn Heiko, deutscher Staatsangehöriger, in Ronneburg (DE), Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Kiener, Beat, von Hasle bei Burgdorf, in Lohn-Ammannsegg, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 7002340, Commercial Registry Office Graubünden, (350)
Schweizer DigitaLicht AG, in St. Moritz, CH-350.3.011.599-9, c/o Mario Pfiffner, Via Stredas 4, 7500 St. Moritz, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
20.12.2012.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, die Produktion, die Weiterverarbeitung, den Erwerb, die Vermarktung und die Projektierung von Lichtsystemen aller Art, insbesondere aber von LED's und O-LED's. Ein ergänzender Zweig ist die Tätigkeit als Ingenieurbüro im Bereich Lichtplanung, Energieberatung und Planung von nachhaltigen Wegen und Lösungen für Produkte, Produktionsprozesse und von Anlagen und Installationen;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, Telefax oder e-mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 20.12.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Bielich, Jörn Heiko, deutscher Staatsangehöriger, in Ronneburg (DE), Präsident, mit Einzelunterschrift;
Häcker, Jürgen Josef, deutscher Staatsangehöriger, in Baden, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Meyer, Ralf Karl, deutscher Staatsangehöriger, in Nussloch (DE), Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 5979638, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
MeyCon (Schweiz) GmbH, in Gachnang, CH-440.4.014.945-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 71 vom 15.04.2009, S. 18, Publ. 4972424).
Firma neu:
MeyCon (Schweiz) GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 04.01.2011 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Ah, Thomas, von Giswil, in Gachnang, Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Meyer, Ralf, deutscher Staatsangehöriger, in Essen (DE), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift].