Reports for Marcel Meyer
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Marcel Meyer
Holdings
Newest SOGC notifications: Marcel Meyer
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004711858, Commercial Registry Office Uri
ABL AG, in Altdorf (UR), CHE-112.177.396, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 168 vom 02.09.2019, Publ. 1004706903).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meyer, Marcel, von Eschenbach LU und Inwil, in Vals, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 2111241, Commercial Registry Office Uri, (120)
ABL AG, in Altdorf UR, CHE-112.177.396, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 43 vom 04.03.2015, Publ. 2022531).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bissig-Gogniat, Jeannette, von Unterschächen, in Flüelen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Meyer, Marcel, von Eschenbach LU und Inwil, in Vals, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 5376120, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Schweinezucht Moos GmbH, in Eschenbach LU, CH-100.4.019.368-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 31 vom 17.02.1997, S. 1054).
Firma neu:
Schweinezucht Moos GmbH in Liquidation. Mitteilungen erfolgen brieflich.
Vinkulierung:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten von Stammanteilen gemäss Statuten. Die Gesellschaft hat sich mit Beschluss der ausserordentlichen Gesellschafterversammlung vom 25.11.2009 aufgelöst. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 26.08.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Liquidationsadresse:
c/o Walter Bühlmann, Ober Bürlimoos, 6023 Rothenburg.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meyer, Marcel, von Eschenbach LU und Inwil, in Stansstad, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bühlmann, Walter, von Rothenburg, in Rothenburg, Gesellschafter und Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.-- [bisher: Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung];
Phanta-Porc AG, in Schenkon (CH-100.3.008.758-2), Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.-- [bisher: Phanta-Porc AG, in Schenkon, ohne Zeichnungsberechtigung].