Reports for Andreas Mensch
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Andreas Mensch
Holdings
Newest SOGC notifications: Andreas Mensch
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 3647552, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Rivis AG, in Niederdorf, CH-280.3.917.280-9, Import und Export von und Handel mit Präzisionsdrehteilen und technischen Artikeln aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 211 vom 30.10.2000, S. 7378).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mensch, Doris, von Titterten, in Titterten, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mensch, Andreas, von Schönenbuch, in Pratteln, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Liestal, Delegierter des Verwaltungsrates].
Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Berichtigung des im SHAB Nr. 197 vom 10.10.2000, S. 6917, publizierten TB-Eintrags Nr. 4523 vom 04.10.2000. Rivis AG, in N i e d e r d o r f , Import und Export von und Handel mit Präzisionsdrehteilen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 197 vom 10.10.2000, S. 6917).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mensch, Andreas, von Schönenbuch, in Liestal, Delegierter, mit Einzelunterschrift [nicht: in Allschwil].
Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Rivis AG, in Niederdorf, Import und Export von und Handel mit Präzisionsdrehteilen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.27 vom 08.02.1996, S.774).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mensch, Heinz, von Schönenbuch und Titterten, in Titterten, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mensch, Andreas, von Schönenbuch, in Allschwil, mit Einzelprokura.