Reports for Mirco Meier
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Mirco Meier
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 4874286, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Keller & Partner Beratende Ingenieure GmbH, in Gebenstorf, CH-400.4.017.884-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 7 vom 11.01.2008, S. 2, Publ. 4284848).
Statutenänderung:
27.01.2009.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen brieflich. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 17.12.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Mirco, von Würenlingen, in Würenlingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keller, Eduard, von Waldkirch, in Untersiggenthal, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien und mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00].
Publication number: 4863178, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Konedeco GmbH, in Gebenstorf, CH-400.4.024.455-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 7 vom 11.01.2008, S. 2, Publ. 4285626).
Statutenänderung:
27.01.2009.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen brieflich. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 19.06.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Mirco, von Würenlingen, in Würenlingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kone, Kelli, ivorischer Staatsangehöriger, in Untersiggenthal, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 6'000.00];
Keller, Eduard, von Waldkirch, in Untersiggenthal, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 14 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 9'000.00].
Publication number: 4284848, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Keller & Partner Beratende Ingenieure GmbH, in Gebenstorf, CH-400.4.017.884-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 7 vom 11.01.2007, S. 2, Publ. 3718282).
Statutenänderung:
06.12.2007.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Widmer, Harri, von Hausen AG, in Bellikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 6'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keller, Eduard, von Waldkirch, in Untersiggenthal, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00];
Meier, Mirco, von Würenlingen, in Würenlingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00].