Reports for Markus Meier
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Markus Meier
Newest SOGC notifications: Markus Meier
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005918628, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Greenfield Festival Foundation, in Basel, CHE-241.693.186, Stiftung (SHAB Nr. 116 vom 19.06.2018, Publ. 4299267).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Glanzmann, Christian Oliver Ivan, von Escholzmatt-Marbach, in Illnau, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Graf, Urs, von Küttigen, in Interlaken, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier, Markus, von Dietikon, in Quarten, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hug, Dominik, von Walenstadt, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Huggler, Iris, von Brienzwiler, in Unterseen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schulthess, Marc, von Melchnau, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Krebs, Alexandra, von Wattenwil, in Matten bei Interlaken, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR01-1005822121, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Starship Agency GmbH (Starship Agency Sàrl) (Starship Agency Sagl) (Starship Agency Ltd liab Co), in Quarten, CHE-355.612.421, Annabergstrasse 18, 8882 Unterterzen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
14.08.2023.
Zweck:
Erbringung von Dienstleistungen in der Musikbranche, insbesondere in den Bereichen Musikmanagement, Künstlervermittlung, Medienarbeit, Eventproduktion und Künstlerbetreuung;
Planung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen sowie Erbringung von weiteren damit zusammenhängenden Dienstleistungen;
Erbringung von Unterrichtsdienstleistungen zum Zwecke der Aus- und Weiterbildung im Bereich Musik. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und des Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke, Immaterialgüterrechte und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 14.08.2023 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Meier, Markus, von Dietikon, in Unterterzen (Quarten), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 172 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Jeger, Marco, von Wohlen (AG), in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 14 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Jud, Dominik, von Schänis, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 14 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publication number: 4299267, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Greenfield Festival Foundation, in Basel, CHE-241.693.186, Stiftung (SHAB Nr. 60 vom 27.03.2013, Publ. 7123644).
Urkundenänderung:
24.04.2018. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schwegler, Christoph, von Hergiswil bei Willisau, in Arlesheim, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Macchi, Oliver, von Mellingen, in Ueberstorf, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier, Markus, von Dietikon, in Quarten, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.