Reports for Leo Meier
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Leo Meier
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 5796950, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Landwirtschaftliches Altersheim Hermolingen, in Rothenburg, CH-100.7.003.998-4, Stiftung (SHAB Nr. 183 vom 22.09.2009, S. 10, Publ. 5257616).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Budmiger, August, von Hochdorf, in Ruswil, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier, Leo, von Altishofen, in Altishofen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Muff, Peter, von Eschenbach LU und Neuenkirch, in Kriens, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frey, Heidi, von Sempach, in Sempach, Kassierin, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied];
Achermann, Bernhard, von Beckenried, in Reiden, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 5104818, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Grastrocknungsgenossenschaft Wiggertal, in Dagmersellen, CH-100.5.010.738-3, Genossenschaft (SHAB Nr. 116 vom 19.06.2006, S. 9, Publ. 3422786).
Statutenänderung:
2.06.2009.
Firma neu:
Grastrocknungsgenossenschaft Wiggertal in Liquidation.
Haftung/Nachschusspflicht:
[gestrichen: Für die Verbindlichkeiten der Genossenschaft haftet ausschliesslich das Genossenschaftsvermögen unter Ausschluss der persönlichen Haftbarkeit der Mitglieder.].
Pflichten neu:
Beitrags- oder Leistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. [bisher: Jeder Genossenschafter hat mindestens einen Anteilschein von CHF 250.-- zu übernehmen.]. [Weitere Aenderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]. Gemäss Erklärung der Verwaltung vom 17.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. Die Genossenschaft hat sich mit Beschluss der ordentlichen Generalversammlung vom 02.06.2009 aufgelöst. [gestrichen: Vorstand: 5 - 9 Mitglieder].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hodel, Anton, von Dagmersellen, in Dagmersellen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier, Leo, von Altishofen, in Altishofen, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gander, Peter, von Beckenried, in Dagmersellen, Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung;
Vonmoos, Josef, von Dagmersellen, in Dagmersellen, Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Elmiger, Hans, von Dagmersellen, in Dagmersellen, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident];
Lütolf, Peter, von Alberswil, in Reiden, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer];
Stöckli, Pius, von Nebikon, in Nebikon, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung].
Publication number: 3677580, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Landwirtschaftliches Altersheim Hermolingen, in Rothenburg, CH-100.7.003.998-4, Erwerb einer Liegenschaft und die Errichtung und den Betrieb eines Altersheimes zur Unterbringung alter und gebrechlicher Arbeiter, Stiftung (SHAB Nr. 232 vom 02.12.1997, S. 8696).
Domizil neu:
Stationsstrasse 40, Hermolingen, 6023 Rothenburg.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stofer, Josef, von Rothenburg und Schwarzenberg, in Rothenburg, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lang, Hanspeter, von Gunzwil, in Gunzwil, Kassier, ohne Zeichnungsberechtigung;
Stuber, Josef, von Risch, in Rothenburg, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dommen, Margrit, von Pfeffikon, in Pfeffikon, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Elmiger, Alfred, von Altwis, in Altwis, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Epp, Niklaus, von Silenen, in Schüpfheim, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Häfliger, Josef, von Reiden, in Reiden, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Meier, Leo, von Altishofen, in Altishofen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Galliker, Kaspar, von Gunzwil, in Beromünster, Revisionsstelle;
Jenni, Theo, von Escholzmatt, in Emmen, Revisionsstelle;
Mattmann, Walter, von Eschenbach LU, in Eschenbach LU, Revisionsstelle.