Reports for Josef Meier
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Josef Meier
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005016034, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Josef Meier Liegenschaften & Verwaltungs AG, in Tägerig, CHE-106.450.508, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 16.12.2011, S.0, Publ. 6462300).
Statutenänderung:
21.10.2020.
Sitz neu:
Schafisheim.
Domizil neu:
Rebenhübel 4, 5503 Schafisheim.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Josef, von Tägerig, in Tägerig, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Telser, Nathalie, von Tägerig, in Schafisheim, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Buser, Manuela, von Tägerig, in Mellingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 3399519, Commercial Registry Office Aargau, (400)
TELSER GmbH, in Schafisheim, CHE-113.452.837, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 214 vom 04.11.2009, Publ. 5325576).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Josef, von Tägerig, in Tägerig, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Telser, Simon, von Aarau, in Schafisheim, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00].
Publication number: 3797146, Commercial Registry Office Aargau, (400)
TELSER GmbH, in Schafisheim, CH-400.4.028.429-1, Rebenhübel 4, 5503 Schafisheim, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
15.02.2007.
Zweck:
Gartenbau und -unterhalt sowie Erstellung und Unterhalt von Bewässerungsanlagen, Erbringen von Dienstleistungen im Gartenbau und Bausektor sowie Ausführen Liegenschaftsservice und Hauswartungen;
kann sich an Unternehmen beteiligen, Liegenschaften kaufen, verkaufen und verwalten sowie Zweigniederlassungen errichten.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Telser, Simon, von Aarau, in Schafisheim, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.--;
Meier, Josef, von Tägerig, in Tägerig, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--.