Reports for Hans Jörg Meier
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Hans Jörg Meier
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005538561, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Energie Oberes Fricktal AG, in Gipf-Oberfrick, CHE-384.428.919, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 237 vom 04.12.2020, Publ. 1005039724).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Hans, genannt Hans Jörg, von Künten, in Davos, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bringold, Patrick, von St. Stephan, in Gipf-Oberfrick, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hochreuter, Thomas, von Wittnau, in Gipf-Oberfrick, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 4418089, Commercial Registry Office Graubünden, (350)
Verband Bündner Elektrizitätsversorgungsunternehmen (VBE), in Chur, CHE-110.373.466, Verein (SHAB Nr. 68 vom 06.04.2017, Publ. 3450467).
Statutenänderung:
08.06.2018.
Uebersetzungen des Namens neu:
(Associazione delle aziende di distribuzione elettrica grigionese (AEG)) (Associaziun da las interpresas da provediment d'electrizitad grischunas (AEG)).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Hans Jörg, von Künten, in Davos, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Flückiger, Jürg, von Auswil, in Davos, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 4302531, Commercial Registry Office Graubünden, (350)
EWD Elektrizitätswerk Davos AG, in Davos, CHE-103.187.651, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 30.05.2018, Publ. 4258407).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Scholl, Phyllis, von Zürich, in Kilchberg ZH, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Meier, Hans Jörg, von Künten, in Davos, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Diem , Gian Andri, von Zürich, in Ingenbohl, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Flückiger, Jürg, von Auswil, in Davos, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.