Reports for Hans Meier
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Hans Meier
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005506996, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Brenner AG, Gartenbau, in Rümlang, CHE-103.620.286, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 78 vom 22.04.2022, Publ. 1005456005).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Hans, von Schöfflisdorf, in Rümlang, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 3595247, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Nachtrag zum im SHAB Nr. 114 vom 15.06.2017 publizierten TR-Eintrag Nr. 20'252 vom 12.06.2017 Brenner AG, Gartenbau, in Rümlang, CHE-103.620.286, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 15.06.2017, Publ. 3581085).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leutenegger, Urs, von Küsnacht ZH, in Küsnacht ZH, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Meier, Hans, von Schöfflisdorf, in Rümlang, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Delegierter des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 1042739, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Brenner AG, Gartenbau, in Rümlang, CH-020.3.904.003-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 212 vom 01.11.2010, S. 23, Publ. 5875396).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wiprächtiger, Alois, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tresag Treuhand & Unternehmensberatungs AG (CH-020.3.927.012-7), in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Hans, von Schöfflisdorf, in Rümlang, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Leutenegger, Urs, von Küsnacht ZH, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vogel, Markus, von Zürich und Glarus, in Bülach, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Glarus, ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Taxalis Revisions GmbH (CH-160.4.001.589-7), in Glarus Süd, Revisionsstelle;
Strähle, Peter, von Zürich, in Regensdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich, ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien].