Reports for Edwin Meier
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Edwin Meier
Newest SOGC notifications: Edwin Meier
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Commercial Registry Office Aargau, (400)
Caltronic GmbH, in Möriken-Wildegg, Betrieb eines Planungsbüros für Haustechnik, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 192 vom 03.10.1996, S. 6006).
Statutenänderung:
29.04.1998.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stöckli, Stephan, von Hermetschwil-Staffeln, in Hermetschwil-Staffeln, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF17'000.¬.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bossert, Daniel, von Altbüron, in Hägglingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF25'000.¬ [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF16'000.¬];
Meier, Edwin, von Waltenschwil, in Waltenschwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF25'000.¬ [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF17'000.¬].
Commercial Registry Office Aargau, (400)
Caltronic GmbH, in Möriken-Wildegg, Betrieb eines Planungsbüros für Haustechnik, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr.173 vom 7.9.1994, S.4982).
Statutenänderung:
5.9.1996.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Edwin, von Waltenschwil, in Waltenschwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von Fr.17000 (bisher: mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von Fr.25000);
Stöckli, Stephan, von Hermetschwil-Staffeln, in Hermetschwil-Staffeln, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von Fr.17000 (bisher: mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von Fr.25000);
Bossert, Daniel, von Altbüron, in Hägglingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von Fr.16000.
Commercial Registry Office Aargau, (400)
Caltronic GmbH, in Möriken-Wildegg , Bruggerstrasse 11, 5103 Wildegg, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
26.8.1994.
Zweck:
Betrieb eines Planungsbüros für Haustechnik;
die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen, im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern sowie Finanzierungen aller Art tätigen.
Stammkapital:
Fr.50000.
Liberierung:
Fr.50000.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Meier, Edwin, von Waltenschwil, in Waltenschwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von Fr.25000;
Stöckli, Stephan, von Hermetschwil-Staffeln, in Hermetschwil-Staffeln, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von Fr.25000.