Reports for Daniel Meier
Mandates
Results for the name Daniel Meier
Holdings
Newest SOGC notifications: Daniel Meier
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005453824, Commercial Registry Office Zurich, (20)
SWARCO Schweiz AG, in Opfikon, CHE-112.994.248, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 7 vom 11.01.2022, Publ. 1005377898).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Daniel, von Winterthur, in Breitenbach am Inn (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].
Publication number: HR02-1004573586, Commercial Registry Office Zurich, (20)
SWARCO Schweiz AG, in Opfikon, CHE-112.994.248, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 24.12.2018, Publ. 1004528692).
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der SWARCO Traffic Switzerland GmbH, in Opfikon (CHE-110.063.793), gemäss Fusionsvertrag vom 30.01.2019 und Bilanz per 31.12.2018. Aktiven von CHF 2'157'682.17 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 815'720.08 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselbe Aktionärin bzw. Gesellschafterin sämtliche Aktien bzw. Stammanteile der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fabris, Stefano, von Merenschwand, in Oberengstringen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Meier, Daniel, von Winterthur, in Breitenbach am Inn (AT), mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: 1203119, Commercial Registry Office Aargau, (400)
SWARCO Traffic Switzerland GmbH, in Oberentfelden, CHE-110.063.793, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 27 vom 08.02.2013, Publ. 7056160).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grüner, Karl, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Daniel, von Winterthur, in Breitenbach am Inn (AT), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.