Reports for Dr. Christian Meienberger
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Dr. Christian Meienberger
Newest SOGC notifications: Dr. Christian Meienberger
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005340361, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Golf Natura Stiftung, in Bad Ragaz, CHE-112.028.862, Stiftung (SHAB Nr. 53 vom 16.03.2017, S.0, Publ. 3407797).
Aufsichtsbehörde neu:
Ostschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht (CHE-113.698.580), in St. Gallen.
Organisation neu:
[gestrichen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meienberger, Dr. Christian, von Bussnang, in St. Gallen, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dajcar, Richard, von Bad Ragaz, in Bad Ragaz, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mullis, Mario, von Bad Ragaz, in Bad Ragaz, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Del Fabbro, Dr. Corina, von Oberwil (BL), in Uznach, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mächler, Martina, von Vorderthal, in Bad Ragaz, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
BDO AG (CHE-386.245.531), in St. Gallen, Revisionsstelle [bisher: BDO AG (CH-320.9.021.802-9)]. [Anpassung der Aufsichtsbehörde und der Revisionsstelle und Streichung der Organisation aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.]
Publication number: HR02-1005223532, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Stiftung Naturschutzreservate Flawil und Umgebung, in Flawil, CHE-110.264.618, Stiftung (SHAB Nr. 88 vom 07.05.2020, Publ. 1004884659).
Aufsichtsbehörde neu:
Ostschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht (CHE-113.698.580), in St. Gallen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zulli, Teresa, von Egnach, in Flawil, Mitglied des Stiftungsrates, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meienberger, Dr. Christian, von Bussnang, in St. Gallen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Monegat, Esther, von Flawil, in Flawil, Mitglied des Stiftungsrates, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Häne, Samuel, von Kirchberg (SG), in Wil SG, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 5955174, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Genossenschaft Wohnfabrik St. Gallen, in St. Gallen, CH-320.5.024.485-9, Genossenschaft (SHAB Nr. 251 vom 28.12.1998, S. 8849).
Firma neu:
Genossenschaft Wohnfabrik St. Gallen in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 29.06.2010 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gugger, Markus, von Buchholterberg, in St. Gallen, Präsident der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsident der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Stoll, Martin, von Wilchingen, in St. Gallen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Meienberger, Dr. Christian, von Bussnang, in St. Gallen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schneider, Otmar, von Rüthi SG, in St. Gallen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Stoll-Cavelti, Katharina, von Wilchingen, in St. Gallen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Diggelmann, Jürg, von Fischenthal und St. Gallen, in St. Gallen, Liquidator, mit Einzelunterschrift.