Reports for Aram Mayor
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Aram Mayor
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005666591, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Square One Architekten GmbH, in Winterthur, CHE-105.177.126, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 235 vom 02.12.2021, Publ. 1005347246).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Holm, Peter, dänischer Staatsangehöriger, in Wiesendangen, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 42 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Groot Kormelink, Hendrikus, niederländischer Staatsangehöriger, in Münchwilen (TG), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 52 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 42 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Gantenbein, Thomas, von Grabs, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 52 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 42 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Mayor, Aram, von Grandcour, in Winterthur, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 52 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 42 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Stauffacher, Roger, von Glarus Süd, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 54 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 42 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publication number: HR02-1004538857, Commercial Registry Office Zurich, (20)
one cube gmbh, in Winterthur, CHE-115.584.088, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 72 vom 15.04.2010, Publ. 5588034).
Statutenänderung:
07.12.2018.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Square One Architekten GmbH (CH-020.4.020.436-8), in Winterthur, Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Holm, Peter, dänischer Staatsangehöriger, in Wiesendangen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, ;
Mayor, Aram, von Grandcour, in Winterthur, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Groot Kormelink, Hendrikus, niederländischer Staatsangehöriger, in Münchwilen (TG), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, ];
Gantenbein, Thomas, von Grabs, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, ];
Stauffacher, Roger, von Glarus Süd, in Horgen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: von Schwanden (GL) und Elm, in Winterthur, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, ].
Publication number: 6397744, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Square One Architekten GmbH, in Winterthur, CH-020.4.020.436-8, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 94 vom 18.05.2009, S. 30, Publ. 5024652).
Statutenänderung:
29.09.2011.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Dienstleistungen im Bereich Architektur und anverwandten Bereichen anzubieten und auszuführen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gantenbein, Thomas, von Grabs, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 42 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 4'000.00];
Holm, Peter, dänischer Staatsangehöriger, in Wiesendangen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 42 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Winterthur und mit einem Stammanteil von CHF 4'000.00];
Mayor, Aram, von Grandcour, in Winterthur, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 42 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00];
Stauffacher, Roger, von Glarus Süd, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 42 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: von Schwanden GL und Elm und mit einem Stammanteil von CHF 4'000.00];
Groot Kormelink, Hendrikus, niederländischer Staatsangehöriger, in Münchwilen TG, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 42 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien und mit einem Stammanteil von CHF 4'000.00].