Reports for Hermann Mayer
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Hermann Mayer
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 5831106, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Bach Tankstellendienst AG, in Stallikon, CH-020.3.902.684-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 106 vom 04.06.1999, S. 3741).
Statutenänderung:
20.09.2010.
Firma neu:
Bach AG Stallikon.
Domizil neu:
c/o Daniel Bach, Im Gjuch 23, 8143 Stallikon.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Immobilien- und Vermögensverwaltung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 20.09.2010 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bach, Alfred, von Zürich, in Stallikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Walz, Andreas, von Zürich, in Stallikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grosjean, Pierre-Yves, von Saint-Oyens, in Lausanne, mit Kollektivprokura zu zweien;
Käslin, Urs, von Beckenried, in Hedingen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Mayer, Hermann, von Urdorf, in Urdorf, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schnabel, Fritz, von Stallikon, in Bonstetten, mit Kollektivprokura zu zweien;
Würth Treuhand AG, in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Würth, Dr. Wendolin K., von Berg SG, in Wettswil am Albis, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bach, Daniel, von Zürich, in Stallikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Bach, Bernhard, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 4611786, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Bach Rohé AG, in Stallikon, CH-020.3.021.214-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 178 vom 14.09.2005, S. 16, Publ. 3017066).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Käslin, Urs, von Beckenried, in Obfelden, mit Kollektivprokura zu zweien;
Mayer, Hermann, von Urdorf, in Urdorf, mit Kollektivprokura zu zweien;
Dolcetta Capuzzo, Giovanni, italienischer Staatsangehöriger, in Vicenza (IT), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kuscu, Aytac, österreichische Staatsangehörige, in Wien (AT), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Satek, Jan, deutscher Staatsangehöriger, in Wien (AT), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wieser, Michael, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bastante, Blas, spanischer Staatsangehöriger, in Basel, mit Kollektivprokura zu zweien;
Beeler, Werner, von Sattel, in Regensdorf, mit Kollektivprokura zu zweien;
Mayer, Patrik, von Urdorf, in Stallikon, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schüpbach, Sylvain, von Grosshöchstetten, in Lucens, mit Kollektivprokura zu zweien.
Commercial Registry Office Zurich, (20)
Bach Rohé AG, in Stallikon, Im Diebis 22, 8143 Stallikon, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
2.10.1998.
Zweck:
Unterhalt sowie Neubauten von Tankstellen, Waschanlagen und Servicestationen für das Autogewerbe;
kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern.
Aktienkapital:
CHF600'000.¬.
Liberierung Aktienkapital:
CHF600'000.¬.
Aktien:
600 Namenaktien zu CHF1'000.¬.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung einen Teil der Aktiven und Passiven der Bach Tankstellendienst AG, in Stallikon, nämlich das operative Geschäft bezüglich Unterhalt und Neubauten sowie Servicearbeiten von Tankstellen und Servicestationen, gemäss Übernahmebilanz per 30.06.1998, wonach die übernommenen Aktiven CHF3'541'086.83 und die übernommenen Passiven CHF2'941'086.83 betragen, wofür 600 Namenaktien zu CHF1'000.¬ ausgegeben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief, Fax, Telegramm oder durch Publikation im SHAB.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Teitler, Dr. Eric, von Zürich und Untereggen, in Zürich, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bach, Alfred, von Zürich, in Stallikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bach, Daniel, von Zürich, in Stallikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kirnich, Dr. Walter, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (A), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Walz, Andreas, von Zürich, in Stallikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grosjean, Pierre-Yves, von Saint-Oyens, in Lausanne, mit Kollektivprokura zu zweien;
Käslin, Urs, von Beckenried, in Obfelden, mit Kollektivprokura zu zweien;
Mader, Peter, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Mayer, Hermann, von Urdorf, in Urdorf, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schnabel, Fritz, von Stallikon, in Bonstetten, mit Kollektivprokura zu zweien;
Würth Treuhand AG, in Zürich, Revisionsstelle.