Reports for Bernhard Marthaler
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Bernhard Marthaler
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004551901, Commercial Registry Office Berne, (36)
Gebr. Marthaler AG, in Kirchlindach, CHE-107.145.522, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 242 vom 13.12.2017, Publ. 3927631).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marthaler, Christian, von Bern, in Urtenen-Schönbühl, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident, mit Einzelunterschrift];
Marthaler, Bernhard, von Bern, in Bern, Vizepräsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 5646408, Commercial Registry Office Berne, (36)
Gebr. Marthaler AG, in Kirchlindach, CH-035.3.011.978-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 171 vom 05.09.2005, S. 4, Publ. 3002356).
Statutenänderung:
15.06.2009.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Sanitär- und Spenglereigeschäftes. Sie kann Liegenschaften erwerben, überbauen, verkaufen und verwalten, im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten sowie alle Massnahmen treffen, Geschäfte eingehen oder Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Geschäftszweck der Gesellschaft zu erreichen oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage und -übernahme im Zusammenhang mit der Gründung vom 10.02.1988 ist aus den Statuten gestrichen worden.]. [gestrichen: Uebernahme von Aktiven und Passiven der Kollektivgesellschaft 'Gebr. Marthaler', in Oberlindach, Gemeinde Kirchlindach, gemäss Bilanz per 31.12.1987 und Sacheinlagevertrag vom 19.2.1988;
Sacheinlage: Fr. 98'000.--;
Verrechnung: Fr. 2'000.--].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 15.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ulrich Staub, Buchhaltungs- und Treuhandbüro AG, in Thörigen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marthaler, Bernhard, von Bern, in Bern, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher:in Münchenbuchsee];
Marthaler, Christian, von Bern, in Ittigen, Vizepräsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift];
Marthaler, Ernst Willy, von Bern, in Kirchlindach, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident mit Einzelunterschrift].
Publication number: 3125428, Commercial Registry Office Berne, (36)
Zaugg Bedachungen GmbH, in Meikirch, CH-073.4.016.893-4, Olympiaweg 5, 3042 Ortschwaben, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
11.11.2005.
Zweck:
Ausführung von Gebäudehüllen. Die Gesellschaft kann sich an andern Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie Grundstücke erwerben oder veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
schriftlich.
Eingetragene Personen:
Marthaler, Alfred, von Bern, in Kirchlindach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.--;
Zaugg, Werner, von Eriswil, in Ortschwaben (Meikirch), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--;
Marthaler, Bernhard, von Bern, in Münchenbuchsee, mit Einzelunterschrift.