Reports for Luc Alain Henri Marie Mansion
Mandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Luc Alain Henri Marie Mansion
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005691106, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Marché International AG, in Freienbach, CHE-474.760.318, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 61 vom 28.03.2022, Publ. 1005436568).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brinker, Frank Dietmar, deutscher Staatsangehöriger, in Oberägeri, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stengel, Dr. Peter-Paul, deutscher Staatsangehöriger, in Berg (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
von Finck, Luitpold Ferdinand, von Freienbach, in Freienbach, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Chevalier, Frédéric Jean, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mansion, Luc Alain Henri Marie, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rossetto, Lucio, italienischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 3621026, Commercial Registry Office Zurich, (20)
AEROBOUTIQUE RETAIL GROUP SA, in Kloten, CH-660.0.785.004-0, Verwaltung von Verträgen über 'Duty free'-Produkte mit Fluggesellschaften, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 12.07.2006, S. 24, Publ. 3461506).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mansion, Luc, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), stellvertretender Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Otero del Val, Philippe, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), stellvertretender Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 3461506, Commercial Registry Office Zurich, (20)
AEROBOUTIQUE RETAIL GROUP SA, bisher in Lancy, CH-660.0.785.004-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 08.06.2006, S. 7).
Gründungsstatuten:
26.03.2004.
Statutenänderung:
29.06.2006.
Sitz neu:
Kloten.
Domizil neu:
Flughafen Kloten, Operations Center, 8058 Zürich-Flughafen.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Verwaltung von Verträgen, welche mit Fluggesellschaften über den Verkauf von 'Duty free'-Produkten abgeschlossen wurden. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann den Aktionären Darlehen gewähren.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Barbet-Massin, Denis, französischer Staatsangehöriger, in Genf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lebec, Jean-Marie, französischer Staatsangehöriger, in Collonge-Bellerive, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reymond, Serge, von L'Abbaye, in Founex, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Freyssinet, Pierre, französischer Staatsangehöriger, in Chantilly (FR), Generaldirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Mansion, Luc, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), stellvertretender Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Ernst & Young SA, in Lancy, Revisionsstelle [wie bisher];
Perol, Michel, französischer Staatsangehöriger, in Noisy-le-Roi (FR), Präsident und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident];
Jaton, Jean-Noël, von Villars-Mendraz, in Lausanne, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.