Reports for Erol Malaydin
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Erol Malaydin
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006106344, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Asteris AG, bisher in Waldenburg, CHE-369.103.516, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 104 vom 01.06.2016, Publ. 2863431).
Statutenänderung:
08.08.2024.
Firma neu:
OKIDOOKI AG.
Sitz neu:
Basel.
Domizil neu:
Wartenbergstrasse 41, 4052 Basel.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Entwicklung, Verwaltung und Betrieb von digitalen Plattformen und Anwendungen, insbesondere im Bereich Kryptowährungen, Blockchain-Technologien, Computertechnologien, künstlicher Intelligenz und visueller Lösungen. Sie kann Kryptowährungen, digitale Tokens, andere digitale Vermögenswerte, Edelmetalle handeln sowie geistige Eigentumsrechte und Technologielizenzen halten, verwalten und vermarkten, sowie Beratungs- und technische Dienstleistungen in diesen Bereichen, einschliesslich Datenbeschaffung und -bearbeitung. Die Gesellschaft kann zudem alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Geschäftszweck zu fördern oder die mit ihm zusammenhängen. Sie kann sich an anderen Unternehmen beteiligen oder solche erwerben, Zweigniederlassungen einrichten, Interessenverbindungen eingehen, sowie Immobilien, Grundeigentum und Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten und veräussern.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Zustellung oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gurzeler, Dr. Jürg Alois, von Nebikon, in Safenwil, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sakar, Cemil Okan, türkischer Staatsangehöriger, in Bilbao (ES), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Malaydin, Erol, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Hoffmann, Dr. Jan, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1005835111, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Stiftung Band-Werkstätte Basel, in Basel, CHE-101.760.427, Stiftung (SHAB Nr. 215 vom 04.11.2021, Publ. 1005326811).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Malaydin, Erol, von Basel, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schumpf, Monika, von Baar, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Leuppi, Sabina, von Villmergen, in Arlesheim, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Collini, Edda, deutsche Staatsangehörige, in Rheinfelden (DE), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005596720, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
BAR BRUT GmbH, in Basel, CHE-162.694.191, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 82 vom 30.04.2018, Publ. 4201813).
Firma neu:
BAR BRUT GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 28.10.2022 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Malaydin, Erol, von Basel, in Basel, Liquidator, mit Einzelunterschrift.