Reports for Nicolas Maeder
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Nicolas Maeder
Newest SOGC notifications: Nicolas Maeder
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005620822, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Gotthard Music GmbH, in Kappel (SO), CHE-110.625.366, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 115 vom 18.06.2019, Publ. 1004653637).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Habegger, Heinz, von Trub, in Lugano, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Probst, Markus, genannt Marc Lynn, von Holderbank (SO), in Neuenkirch, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Leoni, Massimo gennant Leo Leoni, von Lamone, in Capriasca, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Maeder, Nicolas, von Yverdon-les-Bains, in Wangen-Brüttisellen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Scherer, Frederic, von Eschenbach (LU), in Riva San Vitale, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publication number: HR01-1004775696, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
G-Music KLG, in Kappel (SO), CHE-338.626.712, Am Born 4, 4616 Kappel SO, Kollektivgesellschaft (Neueintragung).
Beginn:
01.12.2019.
Zweck:
Organisation und Durchführung von Bühnenauftritten, Herstellung, Veröffentlichung und Vertrieb von Ton- und Bildträgern, Merchandise-Artikeln, Druckerzeugnissen und elektronischen Medien sowie Vermarktung und Verlag musikalischer und anderer künstlerischen Werke einschliesslich der damit zusammenhängenden Rechte.
Eingetragene Personen:
Leoni, Massimo, genannt Leo, von Lamone, in Capriasca, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Maeder, Nicolas, von Yverdon-les-Bains, in Wangen-Brüttisellen, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Probst, Markus, genannt Lynn Marc, von Holderbank (SO), in Neuenkirch, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Scherer, Fréderic, von Eschenbach (LU), in Riva San Vitale, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 4357657, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Leoni, Habegger & Co., bisher in Hildisrieden, CHE-112.579.375, Kollektivgesellschaft (SHAB Nr. 85 vom 03.05.2013, Publ. 7176358).
Sitz neu:
Kappel (SO).
Domizil neu:
Am Born 4, 4616 Kappel SO.
Beginn:
01.09.2005.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Probst, Markus, genannt Marc Lynn, von Holderbank (SO), in Neuenkirch, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift [bisher: in Hildisrieden];
Maeder, Nicolas, von Yverdon-les-Bains, in Wangen-Brüttisellen, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Lugano].