Reports for Eduard Mächler
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Eduard Mächler
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 4552386, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Krone Kempraten AG, in Rapperswil-Jona, CH-320.3.023.829-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 148 vom 03.08.2007, S. 10, Publ. 4052784).
Firma neu:
Krone Kempraten AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist von Gesetzes wegen aufgehoben (Art. 685a Abs. 3 OR). Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 14.05.2008 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schläpfer, Johannes, von Rapperswil-Jona, St. Gallen und Speicher, in Jona (Rapperswil-Jona), Präsident und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident];
Helbling, Anton N., von Rapperswil-Jona, in Jona (Rapperswil-Jona), Vizepräsident und Liquidator, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Vizepräsident];
Länzlinger, Johann, von Mosnang, in Rapperswil SG (Rapperswil-Jona), Mitglied und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Segelbacher, Jürgen, von Niederhelfenschwil, in Jona (Rapperswil-Jona), Mitglied und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Mächler, Eduard, von Vorderthal, in Jona (Rapperswil-Jona), Mitglied und Liquidator, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied].
Publication number: 3800502, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Krone Kempraten AG, bisher in Jona, CH-320.3.023.829-8, Betrieb des Gasthofes Krone-Kempraten zur Pflege der Gastlichkeit usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 119 vom 22.06.2001, S. 4698).
Sitz neu:
Rapperswil-Jona. [behördliche Umbenennung].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eberle, Karl, von Gaiserwald, in Jona (Rapperswil-Jona), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Jona];
Helbling, Anton N., von Rapperswil-Jona, in Jona (Rapperswil-Jona), Vizepräsident, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: von Jona, in Jona];
Thoma, Josef, von Rapperswil-Jona und Kaltbrunn, in Jona (Rapperswil-Jona), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Jona und Kaltbrunn, in Jona];
Klöti, Martin, von Wald ZH und Kloten, in Rapperswil SG (Rapperswil-Jona), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Rapperswil SG];
Mächler, Eduard, von Vorderthal, in Jona (Rapperswil-Jona), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Jona];
Siegrist, Rudolf, von Zürich, in Jona (Rapperswil-Jona), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Jona];
Elmer, Erwin, von Matt, in Rapperswil SG (Rapperswil-Jona), Revisionsstelle [bisher: in Rapperswil SG];
Lüthi, Ursula, von Rüderswil, in Jona (Rapperswil-Jona), Revisionsstelle [bisher: in Jona];
Stieger, Reinhard, von Oberriet SG, in Rapperswil SG (Rapperswil-Jona), Revisionsstelle [bisher: in Rapperswil SG].
Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Krone Kempraten AG, in J o n a, Betrieb des Gasthofes Krone-Kempraten usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 106 vom 06.06.1997, S. 3868).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zehnder, Anton, von Einsiedeln, in Jona, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pfiffner, Josef, von Schänis, in Jona, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zanoni, Hans, von Rapperswil SG, in Rapperswil SG, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lehmann, Norbert, von Andwil und Rapperswil SG, in Rapperswil SG, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bräuninger, Dr. Ulrich, von St. Gallen und Jona, in Jona, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Colombo, Margrit, von St. Gallenkappel, in Rapperswil SG, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Heuberger, Kurt, von Jonschwil, in Kempraten (Jona), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Züger, Stephan, von Rapperswil SG, in Rapperswil SG, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eberle, Karl, von Gaiserwald, in Jona, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Böhler, Urs, von Rheinfelden, in Jona, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Helbling, Anton N, von Jona, in Jona, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Klöti, Martin, von Wald ZH und Kloten, in Rapperswil SG, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Mächler, Eduard, von Vorderthal, in Jona, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rieben, Heinz, von Oberbalm, in Rapperswil SG, Revisionsstelle.