Reports for Andreas Mächler
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Andreas Mächler
Holdings
Newest SOGC notifications: Andreas Mächler
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005896286, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Taktform AG, in Winterthur, CHE-113.725.969, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 153 vom 10.08.2023, Publ. 1005813581).
Firma neu:
Taktform AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 09.11.2023 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mächler, Andreas, von Galgenen, in Frauenfeld, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1005108536, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Taktform AG, in Winterthur, CHE-113.725.969, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 184 vom 24.09.2013, S.0, Publ. 1091053).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Burren, Herbert Robert, von Winterthur und Köniz, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mächler, Andreas, von Galgenen, in Frauenfeld, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 3838823, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Genossenschaft Eisenwerk Frauenfeld, in Frauenfeld, CHE-106.615.933, Genossenschaft (SHAB Nr. 132 vom 11.07.2016, Publ. 2945207).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mächler, Andreas, von Galgenen, in Frauenfeld, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hangarter, Bruno, von Winterthur, in Winterthur, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Surer, Mike, von Arisdorf, in Frauenfeld, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung].