Reports for Michael Lutz
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Michael Lutz
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 4650664, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Acis Swiss Reps GmbH, in Kloten, CH-020.4.030.587-0, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 48 vom 09.03.2005, S. 21, Publ. 2737208).
Firma neu:
Acis Swiss Reps GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 06.06.2008 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Luongo, Nicola, von Hermetschwil-Staffeln, in Maur, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Lutz, Michael, von Walzenhausen, in Zürich, Gesellschafter und Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Shokoofh, Keyvan, von Obersiggenthal, in Obersiggenthal, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].
Publication number: 4370796, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Acis Airport Services AG, in Kloten, CH-020.3.022.071-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 17.06.2005, S. 18, Publ. 2886730).
Firma neu:
Acis Airport Services AG in Liquidation.
Postadresse neu:
Postfach 2569, 8058 Zürich-Flughafen.
Vinkulierung:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist von Gesetzes wegen aufgehoben (Art. 685a Abs. 3 OR).]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 22.02.2008 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Shokoofh, Keyvan, von Obersiggenthal, in Obersiggenthal, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Lutz, Michael, von Walzenhausen, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Luongo, Nicola, von Hermetschwil-Staffeln, in Russikon, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: in Maur, Präsident].
Publication number: 4167768, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Hahn Air Schweiz AG, in Kloten, CH-020.3.027.143-9, Dienstleistungen auf Flughäfen im Zusammenhang mit der Abfertigung von Flugzeugen, Passagieren, Gepäck, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 146 vom 31.07.2006, S. 19, Publ. 3489510).
Domizil neu:
Flughafen Kloten, 8058 Zürich-Airport.
Postadresse neu:
Hahn Air Schweiz AG, Postfach 2569, 8058 Zürich-Airport.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Shokoofh, Keyvan, von Obersiggenthal, in Obersiggenthal, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lutz, Michael, von Walzenhausen, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Luongo, Nicola, von Hermetschwil-Staffeln, in Russikon, mit Kollektivprokura zu zweien;
Witkowski, Agnieszka, von Oberglatt, in Glattfelden, mit Kollektivprokura zu zweien.