Reports for Beat Luterbacher
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Beat Luterbacher
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006116239, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Morath AG, in Basel, CHE-101.387.423, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 48 vom 08.03.2024, Publ. 1005981154).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ailinger, Thomas, von Pratteln, in Pratteln, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Luterbacher, Beat, von Basel, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mangold, Tobias Lukas, von Basel, in Allschwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wilhelm, Tina, von Basel, in Allschwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 4660862, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Morath AG, in Basel, CH-270.3.002.381-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2006, S. 5, Publ. 3206636).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dürr, Andreas, von Bottmingen, in Biel-Benken, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Muttenz];
Eisenhart, Marek, von Basel, in Binningen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Humbel, Marco, von Stetten AG, in Pfeffingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Binningen];
Luterbacher, Beat, von Basel, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Reinach BL];
Meyer, Manuela, von Wohlen AG, in Möhlin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schweizer Heinz, in Oberwil BL, Revisionsstelle [bisher: Schweizer, Heinz, in Reinach BL].
Publication number: 4652388, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Morath AG, in Allschwil, CH-280.9.917.139-3, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 252 vom 29.12.2006, S. 8, Publ. 3703468).
mit Hauptsitz in:
Basel (HR BS).
Handelsregistereintragung Hauptsitz:
[Gestrichenes Eintragungsdatum des Hauptsitzes aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV.] [gestrichen: Eingetragen im HRG: 16.11.1948].
Zweck Hauptsitz:
[Gestrichene Zweckangaben aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV.].
Angaben zur Zweigniederlassung:
[Gestrichene Personenangaben aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Niggli, Silvan, von Wolfwil, in Reinach BL, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fiechter, Markus, von Nusshof, in Münchenstein, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Luterbacher, Beat, von Basel, in Reinach BL, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Humbel, Marco, von Stetten AG, in Binningen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ailinger, Thomas, von Pratteln, in Pratteln, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rommel, Martin, von Basel, in Reinach BL, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Volpatti, Rosa, französische Staatsangehörige, in Rixheim (FR), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Scheidegger, Oliver, von Basel, in Biel-Benken, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Dürr, Andreas, von Bottmingen, in Muttenz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lampert, Andreas, von Rebstein, in Binningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eisenhart, Marek, von Basel, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fahrer, Stefan, von Brunnenthal, in Muttenz, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meyer, Manuela, von Wohlen AG, in Möhlin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Luongo, Ascanio, von Birsfelden, in Muttenz, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: italienischer Staatsangehöriger, in Birsfelden].