Reports for Dick Olof Mattias Lundgren
Mandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Dick Olof Mattias Lundgren
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005456008, Commercial Registry Office Zurich, (20)
CarNext.com CH AG in Liquidation, in Zürich, CHE-196.434.713, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 42 vom 01.03.2022, Publ. 1005416528).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lundgren, Dick Olof Mattias, schwedischer Staatsangehöriger, in Mölndal (SE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
van Berkum, Grainne, irische Staatsangehörige, in Almere (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1005362338, Commercial Registry Office Zurich, (20)
CarNext.com CH AG, in Zürich, CHE-196.434.713, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 48 vom 10.03.2020, Publ. 1004848288). Gemäss Erklärung vom 26.11.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Anliker, Tom, von Gondiswil, in Baar, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
KPMG AG (CHE-209.561.530), in Zug, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lundgren, Dick Olof Mattias, schwedischer Staatsangehöriger, in Mölndal (SE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1004848288, Commercial Registry Office Zurich, (20)
CarNext.com CH AG, in Zürich, CHE-196.434.713, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 29 vom 12.02.2020, Publ. 1004827857).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meijling, Matthijs Jan, niederländischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lundgren, Dick Olof Mattias, schwedischer Staatsangehöriger, in Mölndal (SE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.