Reports for Hülya Lükel
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Hülya Lükel
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 1380451, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Stiftung 'Leben für alle' in Liquidation, in Uster, CHE-101.525.139, Stiftung (SHAB Nr. 73 vom 17.04.2013, Publ. 7150708).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lükel, Hülya, von Wädenswil, in Wädenswil, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Manser, Beatrice, von Appenzell, in Wädenswil, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schwarz-Volken, Marianne, von Dürnten, in Oberrieden, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 6256886, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Stiftung 'Leben für alle', in Uster, CH-600.7.001.241-2, Stiftung (SHAB Nr. 234 vom 01.12.2010, S. 26, Publ. 5919024).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bhatta, Bijaya, von Ennetbaden, in Ennetbaden, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tilen, Dr. Ales, von Lachen, in Lachen, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lükel, Hülya, von Wädenswil, in Wädenswil, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 6191476, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Mikroprofil AS GmbH, in Illnau-Effretikon, CH-020.4.021.972-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 245 vom 16.12.2004, S. 25, Publ. 2593042).
Statutenänderung:
03.03.2011.
Firma neu:
Acmos Biophysics GmbH.
Sitz neu:
Kloten.
Domizil neu:
Reutlenring 10, 8302 Kloten.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Entwicklung, Produktion und Verkauf von gesundheitsfördernden Produkten sowie Bewusstseinsförderung und Verständnis der Naturgesetze. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen brieflich oder fernschriftlich.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten. Gemäss Erklärung vom 11.02.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lükel, Hülya, von Wädenswil, in Wädenswil, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00;
Demirtel, Bülent, türkischer Staatsangehöriger, in Kazasker-Istanbul (Türkei), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00;
Erinmez, Semra, von Winterthur, in Lindau, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Erinmez, Cemal, von Winterthur, in Kloten, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 3 Stammanteilen zu je CHF 7'000.00 [bisher:in Winterthur, Geschäftsführer mit Einzelunterschrift, ohne Stammanteil].