Reports for Helga Lucio-Jeker
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Helga Lucio-Jeker
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 3947273, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Lucio Revisionen GmbH, bisher in Vitznau, CHE-114.971.815, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 187 vom 29.09.2014).
Statutenänderung:
11.12.2017.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Schiffbaustrasse 2, 8005 Zürich.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lucio, Luis-Miguel, von Breitenbach, in Vitznau, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 190 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Lucio-Jeker, Helga, von Breitenbach und Büsserach, in Vitznau, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Auckenthaler, Jörg Andreas, von Zürich, in Beckenried, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ferretti, Renzo, von Bedigliora, in Dübendorf, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 1737129, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Lucio Revisionen GmbH, bisher in Oberglatt, CHE-114.971.815, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 239 vom 08.12.2011, Publ. 6449304).
Gründungsstatuten:
26.06.2009.
Statutenänderung:
12.09.2014.
Sitz neu:
Vitznau.
Domizil neu:
Gersauerweg 5, 6354 Vitznau.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lucio, Luis-Miguel, von Breitenbach, in Vitznau, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 190 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Zürich];
Lucio-Jeker, Helga, von Breitenbach und Büsserach, in Vitznau, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher:von Breitenbach, in Zürich].
Publication number: 5155508, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Lucio Revisionen GmbH, in Zürich, CH-020.4.040.558-9, Vorhaldenstrasse 2, 8049 Zürich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
26.06.2009.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Durchführung von Revisionen, Beratungen und Reorganisationen für öffentlich-rechtliche Körperschaften, insbesondere für Gemeinden und Zweckverbände. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft des im Handelsregister eingetragenen Einzelunternehmens Lucio Revisionen, in Zürich, gemäss Vertrag vom 26.06.2009 und Übernahmebilanz per 01.01.2009 mit Aktiven von CHF 25'504.99 und Passiven von CHF 1'164.25 zum Preis von CHF 24'340.74. Der Übernahmepreis wird dadurch getilgt, dass dem Gründer Luis-Miguel Lucio 190 Stammanteile zu CHF 100.00 und der Gründerin Helga Lucio-Jeker 10 Stammanteile zu CHF 100.00 übergeben werden. Dem Sacheinleger werden zudem CHF 4'340.74 in den Büchern der Gesellschaft gutgeschrieben.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung der Gründer vom 14.07.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Lucio, Luis-Miguel, von Breitenbach, in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 190 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Lucio-Jeker, Helga, von Breitenbach, in Zürich, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00.