Reports for Dr. Andreas Lorenz
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Dr. Andreas Lorenz
Newest SOGC notifications: Dr. Andreas Lorenz
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005459680, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
RYNAG AG, in Uzwil, CHE-101.495.403, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 55 vom 19.03.2020, Publ. 1004856487).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lorenz, Dr. Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Wil SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Raymann, Raffaela Sandra, von Flawil, in Niederhelfenschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 3849521, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
RYNAG AG, in Uzwil, CHE-101.495.403, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 226 vom 21.11.2016, Publ. 3173057).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lorenz, Dr. Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Wil SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 1456243, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
ValueDrive GmbH (ValueDrive LLC) (ValueDrive SARL) (ValueDrive SAGL), in Wil SG, CHE-412.917.232, Grundstrasse 55, 9500 Wil, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
31.03.2014.
Zweck:
Erbringung von Beratungs-, Management- und Coaching-Dienstleistungen für Organisationen sowie zusätzlich Entwicklung von Software. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, sofern die gesetzlichen Bestimmungen erfüllt sind, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen..
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 08.04.2014 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Lorenz, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Wil SG, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00.