Reports for Markus Lopata
Mandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Markus Lopata
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006036912, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
WIP Trading AG, in Basel, CHE-112.137.273, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 17 vom 25.01.2024, Publ. 1005943982).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Atzert, Wilfried, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lopata, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Stuttgart (DE), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005070475, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Marc Cain (Swiss) AG, in Salenstein, CHE-112.989.879, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 232 vom 29.11.2016, S.0, Publ. 3190477).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lock, Norbert, deutscher Staatsangehöriger, in Überlingen (DE), mit Einzelprokura;
Lopata, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Stuttgart (DE), mit Einzelprokura.
Publication number: 2306945, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
M-Cain SA, bisher in Genève, CHE-108.754.698, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 149 vom 04.08.2010, S. 7, Publ. 5758078).
Gründungsstatuten:
30.06.2010.
Statutenänderung:
30.07.2015.
Firma neu:
Marc Cain (Swiss) AG.
Sitz neu:
Salenstein.
Domizil neu:
Arenenbergstrasse 2, 8268 Salenstein.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb von allen Arten des Detailhandels, insbesondere in der Modebranche. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Goecking, Christian, von Zürich, in Cologny, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Suhner, Reinhard, von Urnäsch, in Berlingen, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Lock, Norbert, deutscher Staatsangehöriger, in Überlingen (DE), mit Einzelprokura;
Lopata, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Stuttgart (DE), mit Einzelprokura;
Machelett, Henrike, deutsche Staatsangehörige, in Bodelshausen (DE), mit Einzelprokura;
Schlotterer, Helmut, deutscher Staatsangehöriger, in Tübingen (DE), mit Einzelprokura.