Reports for Rudolf Werner Löschhorn
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Rudolf Werner Löschhorn
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 1740771, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Stiftung Kimongo-Hilfe, in Winterthur, CHE-113.222.094, Stiftung (SHAB Nr. 70 vom 10.04.2014, Publ. 1446319).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hecht, Angelika, deutsche Staatsangehörige, in Winterthur, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Löschhorn, Rudolf Werner, von Zürich, in Siglistorf, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Commercial Registry Office Aargau, (400)
Raiffeisenbank Schneisingen, in Schneisingen, Genossenschaft (SHAB Nr. 113 vom 14.06.2001, S. 4471).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weber, Viktor, von Menziken, in Schneisingen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Löschhorn, Rudolf, von Zürich, in Siglistorf, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident];
Vogt, Bernhard, von Menziken, in Schneisingen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung].
Commercial Registry Office Aargau, (400)
Raiffeisenbank Schneisingen, in S c h n e i s i n g e n , Betrieb von Bankgeschäften usw., Genossenschaft (SHAB Nr. 19 vom 29.01.2001, S. 687).
Statutenänderung:
23.03.2001.
Domizil neu:
Dorfstrasse 22, 5425 Schneisingen. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Aenderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schölly, Samuel, von Basel, in Schneisingen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Fischer, Hansulrich, von Rümikon, in Wislikofen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Widmer, Martin, von Spreitenbach, in Schneisingen, Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Löschhorn, Rudolf, von Zürich, in Siglistorf, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Dillinger, Ursula, von Würenlos, in Niederweningen, Mitglied und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Bräm, Elfriede, von Schneisingen, in Fisibach, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Vogt, Bernhard, von Menziken, in Schneisingen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.