Reports for Isabelle Locher
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Isabelle Locher
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004745305, Commercial Registry Office Appenzell A. Rh., (300)
Appenzeller Brauerei GmbH, in Bühler, CHE-113.850.735, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 20 vom 30.01.2017, Publ. 3313703).
Statutenänderung:
21.10.2019.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Locher, Isabelle, von Oberegg, in Appenzell, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Locher, Benjamin Guido, von Oberegg, in Appenzell, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Locher, Laura Brenda, von Oberegg, in Appenzell, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
LOSO AG (CHE-221.203.449), in Appenzell, Gesellschafterin, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00];
Locher-Wagner, Carl, von Oberegg, in Appenzell, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung].
Publication number: 993763, Commercial Registry Office Appenzell A. Rh., (300)
Ninkasi GmbH, bisher in Rüte, CH-310.4.001.786-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 121 vom 26.06.2009, S. 3, Publ. 5094712).
Statutenänderung:
15.07.2013.
Sitz neu:
Bühler.
Domizil neu:
Bleichelistrasse, 9055 Bühler.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Herstellung, den Vertrieb und den Verkauf von Spirituosen sowie von Lebens- und Genussmitteln. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Ferner kann sie Grundstücke erwerben, halten und veräussern.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lienhard-Züger, Christian, von Sissach und Stadel, in Weissbad (Schwende), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Locher, Isabelle, von Oberegg, in Appenzell, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.