Reports for Martin Liedek
Mandates
Newest SOGC notifications: Martin Liedek
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 2721189, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Liedek Engineering GmbH, in Muttenz, CHE-105.464.086, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 228 vom 23.11.2011, Publ. 6428522).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Liedek, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Wehr (DE), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00 [bisher: in Muttenz, Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Stalder, Marco, von Flühli, in Münchenstein, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 2540838, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Liedek Engineering GmbH, bisher in Pratteln, CH-280.4.003.304-2, Dienstleistungen im Bereich des Ingenieurwesens, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 84 vom 02.05.2001, S. 3259).
Statutenänderung:
27.10.2004.
Sitz neu:
Muttenz.
Domizil neu:
Hauptstrasse 38, 4132 Muttenz.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Perrenoud, Francis D., von Les Ponts-de-Martel und La Sagne, in Basel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Liedek, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Muttenz, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.-- [bisher: in Esslingen (D), mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.--].
Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Liedek Engineering GmbH, in A l l s c h w i l, Gewerbestrasse 24, 4123 Allschwil, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
10.03.2000.
Zweck:
Dienstleistungen im Bereich des Ingenieurwesens, speziell im Bereich Anlagen- und Apparatebau und Energietechnik;
Handel, Vermittlung, Verwaltung und Betreuung von Produkten aller Art. Die Gesellschaft kann sich an gleichartigen und verwandten Unternehmungen beteiligen sowie Grundeigentum erwerben und verkaufen.
Stammkapital:
CHF 20'000.-.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Liedek, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Esslingen (D), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von, CHF 19'000.-;
Perrenoud, Francis D., von Les Ponts-de-Martel und La Sagne, in Basel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.-.