Reports for Gyor Jonathan Levy
Mandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Gyor Jonathan Levy
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 7080370, Commercial Registry Office Zug, (170)
Medmarkt AG, in Zug, CH-170.3.031.938-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 76 vom 21.04.2010, S. 21, Publ. 5595740).
Firma neu:
Medmarkt AG in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Medmarkt Ltd in liquidation) (Medmarkt SA en liquidation).
Aktien neu:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00].
Vinkulierung neu:
Die statutarische Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist von Gesetzes wegen aufgehoben. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 11.02.2013 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Maria, von Schneisingen, in Benzenschwil, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Levy, Gyor, irischer Staatsangehöriger, in Vaduz (LI), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hart, Suzanne, britische Staatsangehörige, in Zug, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 5712536, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Salamander Treuhand AG, in Zürich, CH-020.3.034.310-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 86 vom 05.05.2010, S. 26, Publ. 5619092).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Levy, Gyor, irischer Staatsangehöriger, in Vaduz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 5284956, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Salamander Treuhand AG (Salamander Treuhand Ltd.), in Zürich, CH-020.3.034.310-8, Schulhausstrasse 14, 8002 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
22.09.2009.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen von Dienstleistungen im Bereich der Treuhänderschaft, insbesondere der Errichtung und Verwaltung von Gesellschaften und anderen juristischen Personen für sich und Dritte, Finanzberatung, Steuerberatung, Buchführung und diesbezügliche Rechtsberatung. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundstücke, Immaterialgüterrechte, Unternehmen und Lizenzen aller Art erwerben sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sein können, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen brieflich oder nach Ermessen des Verwaltungsrates durch eingeschriebenen Brief, sofern die Namen und Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt sind, sonst durch Veröffentlichung im SHAB.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Hemmer, Oliver, liechtensteinischer Staatsangehöriger, in Vaduz, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Meili, André, von Homburg, in Stäfa, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Levy, Gyor, irischer Staatsangehöriger, in Vaduz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
STM Steuerberatung & Treuhand Mettler AG (CH-020.3.028.727-2), in Zürich, Revisionsstelle.