Reports for Georg Leutholf
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Georg Leutholf
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 5646550, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Luzerner Transportgemeinschaft 1966 Genossenschaft, in Sursee, CH-100.5.010.359-7, Genossenschaft (SHAB Nr. 22 vom 02.02.2010, S. 11, Publ. 5472242).
Firma neu:
Luzerner Transportgemeinschaft 1966 Genossenschaft in Liquidation. Die Genossenschaft hat sich mit Beschluss der ordentlichen Generalversammlung vom 24.07.2006 aufgelöst.
Liquidationsadresse:
c/o Josef Bühler, Wolhuserstrasse 28, 6122 Menznau.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Roth, Andreas, von Entlebuch, in Flühli, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bernet, Guido, von Ufhusen, in Ufhusen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Leutholf, Georg, von Richterswil, in Luzern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schwizer, Walter, von Pfaffnau, in Pfaffnau, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Theiler, Rolf, von Sempach, in Sempach, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Marti, Kurt, 1966, von Zell LU, in Zell LU, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Galliker, Peter, 1963, von Luthern und Willisau, in Nebikon, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beck, Stefan, von Sursee, in Sursee, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bühler, Josef, von Menznau und Wolhusen, in Menznau, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Menznau und Wolhusen, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schnarwiler, Reto, von Eschenbach LU, in Hochdorf, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Berater & Partner AG, in Luzern (CH-100.3.784.855-7), Revisionsstelle.
Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Transportgemeinschaft Wiggertal-Surental, bisher in P f a f f n a u , Eine gerechte Regelung des Nahverkehrs im Sachentransport im Gebiet des Wigger- und Surentales und dessen angrenzenden luzernischen Umgebung, Genossenschaft (SHAB Nr. 133 vom 11.06.1969, S. 1339).
Statutenänderung:
23.06.2000.
Firma neu:
Luzerner Transportgemeinschaft 1966.
Sitz neu:
S u r s e e .
Domizil neu:
c/o Stefan Beck, Schellenrainstrasse 5 b, 6210 Sursee.
Zweck neu:
Die Genossenschaft bezweckt in gemeinsamer Selbsthilfe und zugunsten ihrer Mitglieder die Organisation des Nahverkehrs im Gebiete des Kantons Luzern.
Pflichten:
Jeder Genossenschafter ist verpflichtet, mindestens einen Anteilschein von CHF 300.- zu übernehmen sowie eine Eintrittsgebühr von CHF 200.- bis CHF 1'000.- zu bezahlen. Zudem sind die Genossenschafter zur Entrichtung von Jahresbeiträgen verpflichtet, deren Höhe von der Generalversammlung festgesetzt wird.
Publikationsorgan neu:
SHAB und Fachzeitschrift "Strassentransport".
Verwaltung:
mindestens drei Personen. [gestrichen: Vorstand: 5 - 7 Mitglieder]. [Weitere Aenderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Peter, Vinzenz, von Pfaffnau, in Pfaffnau, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Marti, Kurt, von Zell LU, in Zell LU, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Galliker, Peter, von Luthern und Willisau-Land, in Luthern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gasser, Pius, von Lungern, in Dagmersellen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Steiger, Alfred, von Büron, in Büron, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Birrer, Xaver, von Luthern, in Luthern, Leiter der Geschäftsstelle, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beck, Stefan, von Sursee, in Sursee, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Roth, Andreas, von Entlebuch, in Flühli, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bühler, Josef, Menznau und Wolhusen, in Menznau, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bernet, Guido, von Ufhusen, in Ufhusen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Leutholf, Georg, von Richterswil, in Luzern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schwizer, Walter, von Pfaffnau, in Pfaffnau, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schnarwiler, Reto, von Eschenbach LU, in Hochdorf, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Theiler, Rolf, von Sempach, in Sempach, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Marti, Kurt, 1966, von Zell LU, in Zell LU, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Galliker, Peter, 1963, von Luthern und Willisau-Land, in Nebikon, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.