Reports for Beat Michael Leuenberger
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Beat Michael Leuenberger
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004838197, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
in2 GmbH, in Solothurn, CHE-268.136.441, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2017, Publ. 3948219).
Statutenänderung:
19.02.2020.
Zweck neu:
Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Raumgestaltung, Innenarchitektur und Einrichtungsberatung sowie Handel mit Einrichtungsgegenständen und Wohn- und Geschäftsmobiliar. Sie kann überdies die exklusive Vertretung von Möbelmarken aller Art im In- und Ausland übernehmen, Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und des Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen, Grundstücke, Urheberrechte, Patente und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fankhauser, Raya, von Trub, in Bellach, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00];
Leuenberger, Beat Michael, von Lützelflüh, in Bellach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.
Publication number: HR02-1004813480, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
VillageOffice Uferbau Genossenschaft, in Solothurn, CHE-264.951.086, Genossenschaft (SHAB Nr. 112 vom 13.06.2017, Publ. 3575721).
Statutenänderung:
13.09.2019.
Firma neu:
Coworking Uferbau Genossenschaft.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leuenberger, Beat, von Lützelflüh, in Bellach, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brühlmeier, David, von Wettingen, in Düdingen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bussmann, Tobias Elia, von Zürich, in Solothurn, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 3878661, Commercial Registry Office Berne, (36)
Teo Jakob AG, in Bern, CHE-105.809.469, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 186 vom 26.09.2017, Publ. 3772001).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wenger, Jürg Erwin, von Kirchenthurnen, in Mörigen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Leuenberger, Beat, von Lützelflüh, in Biberist, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bachofner, Martin, von Oberbalm, in Bösingen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.