Reports for Katharina Leuch
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Katharina Leuch
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005375641, Commercial Registry Office Berne, (36)
Huwiler Treuhand AG, in Ostermundigen, CHE-101.873.959, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 16 vom 24.01.2020, Publ. 1004813177).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rieder, Bruno, von Wiler (Lötschen), in Naters, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Teuscher, Hannes Peter, von Bern, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Leuch, Katharina genannt Catherine, von Oberegg, in Ittigen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Musio, Salvatore, von Rüegsau, in Lützelflüh, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
De Paolis, Giovanni, von Spiringen, in Hinterkappelen (Wohlen bei Bern), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1005375638, Commercial Registry Office Berne, (36)
Huwiler + Partner AG, in Ostermundigen, CHE-149.685.221, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 03.06.2019, Publ. 1004642631).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hübscher, Christoph, von Radelfingen, in Liebefeld (Köniz), mit Kollektivprokura zu zweien;
Leuch, Katharina, genannt Catherine, von Oberegg, in Ittigen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wirth, Christian, von Bern, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1004642631, Commercial Registry Office Berne, (36)
Huwiler Management AG, in Ostermundigen, CHE-149.685.221, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 27 vom 08.02.2019, Publ. 1004561796).
Statutenänderung:
15.05.2019.
Firma neu:
Huwiler + Partner AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Treuhandbüros, insbesondere die Ausübung von Treuhandfunktionen aller Art, die Unternehmens- und Steuerberatung, die Führung von Buchhaltungen, die Abschluss- und Bilanzierungsberatung, die Übernahme von Revisionsmandaten sowie sämtliche Tätigkeiten im Immobilientreuhand und Dienstleistungen im Informatikbereich. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslands beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke, Wertschriften, Patente und andere Schutzrechte erwerben oder weiterveräussern, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. [Streichung der Bemerkung betreffend Verzicht auf eine eingeschränkte Revision infolge Wahl einer Revisionsstelle.] [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 01.02.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-308.775.052), in Bern, Revisionsstelle;
Hoenke-Spycher, Therese, von Köniz, in Münsingen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Hübscher, Christoph, von Radelfingen, in Liebefeld (Köniz), mit Kollektivprokura zu zweien;
Leuch, Katharina, genannt Catherine, von Oberegg, in Ittigen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Musio, Salvatore, von Rüegsau, in Lützelflüh-Goldbach (Lützelflüh), mit Kollektivprokura zu zweien;
Portner, Andreas, von Schwarzenburg, in Riggisberg, mit Kollektivprokura zu zweien;
Riem, Bruno, von Kirchdorf (BE), in Wichtrach, mit Kollektivprokura zu zweien;
Ruchti, Roger Andreas, von Rapperswil (BE), in Ostermundigen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Rüegg, Stéphanie, von Winterthur, in Bern, mit Kollektivprokura zu zweien;
Tännler, Robin, von Meiringen, in Ostermundigen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Walther, Jürg, von Wohlen bei Bern, in Bern, mit Kollektivprokura zu zweien.