Reports for Christian Leu
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Christian Leu
Holdings
Newest SOGC notifications: Christian Leu
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005944689, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Charles Vogel AG, in Rümlang, CHE-106.954.803, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 01.06.2021, Publ. 1005199599).
Statutenänderung:
16.01.2024.
Firma neu:
Charles Vogel AG in Liquidation.
Sitz neu:
Wangen-Brüttisellen.
Domizil neu:
c/o Christian Leu, Im Obstgarten 16a, 8602 Wangen b. Dübendorf.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Die Inhaberaktien sind am 01.05.2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Mit Beschluss der Generalversammlung vom 16.01.2024 wurden die Statuten der Gesellschaft an die Umwandlung angepasst. [bisher: Die Inhaberaktien sind am 01.05.2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden;
die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 16.01.2024 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leu, Christian, von Zürich, in Wangen-Brüttisellen, Präsident des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 2586227, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Charles Vogel AG, in Rümlang, CHE-106.954.803, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 25 vom 06.02.2009, S. 31, Publ. 4866982).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vogel, Charles, von Entlebuch, in Rümlang, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leu, Christian, von Zürich, in Wangen-Brüttisellen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ibraimi, Liri, mazedonischer Staatsangehöriger, in Rümlang, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 5800044, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Steinwerk Aktiengesellschaft, in Dietlikon, CH-020.3.924.991-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 186 vom 25.09.2009, S. 24, Publ. 5263940).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bonomo-Bissig, Yvonne, von Zürich, in Greifensee, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber, Ralph Fritz, von Elsau, in Bassersdorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Leu, Christian, von Zürich, in Wangen-Brüttisellen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.