Reports for Hans Peter Lehner
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Hans Peter Lehner
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005135117, Commercial Registry Office Valais, (600)
Raiffeisenbank Gampel-Raron Genossenschaft, in Gampel-Bratsch, CHE-105.844.052, Genossenschaft (SHAB Nr. 148 vom 03.08.2020, Publ. 1004950709).
Statutenänderung:
26.06.2020. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lehner, Hans Peter, von Blatten, in Blatten, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ceppi, Christoph, von Visp, in Steg, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
PricewaterhouseCoopers AG (CH-035.9.019.917-2), in Bern, Revisionsstelle;
Bregy, Iris Isabella, von Niedergesteln, in Niedergesteln, mit Kollektivprokura zu zweien aber nicht mit einem anderen Prokuristen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Troger, Fabian Ywan, von Oberems, in Raron, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung];
Rieder, Robert, von Wiler (Lötschen), in Wiler (Lötschen), Mitglied und Sekretär der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schnyder, Pascal, von Leuk, in Steg VS (Steg-Hohtenn), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ernst & Young AG (CHE-105.932.265), in Basel, Revisionsstelle.
Publication number: 3618371, Commercial Registry Office Valais, (600)
KW Fafleralp AG, in Blatten, CHE-114.631.986, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 157 vom 18.08.2014, Publ. 1667739).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lehner, Hans Peter, von Blatten, in Blatten, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Bellwald Bruno oder Ritler Martin;
APROA AG (CHE-105.896.391), in Visp, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ritler, Andreas, von Blatten, in Blatten, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Bellwald Bruno oder Ritler Martin;
Henzen, Armin, von Wiler (Lötschen) und Blatten, in Zug, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Bellwald Bruno oder Ritler Martin [bisher: in Oberägeri];
treuhand marrug + imsand ag (CHE-113.695.446), in Brig-Glis, Revisionsstelle.
Publication number: 2798263, Commercial Registry Office Valais, (600)
Raiffeisenbank Gampel-Steg Genossenschaft, in Gampel-Bratsch, CHE-105.844.052, Genossenschaft (SHAB Nr. 118 vom 23.06.2014, Publ. 1569111).
Statutenänderung:
09.04.2016.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Raiffeisenbank Raron-St.German-Niedergesteln Genossenschaft, in Raron (CH-105.759.707), gemäss Fusionsvertrag vom 13.01./18.01.2016 und Bilanz per 31.12.2015. Aktiven von CHF 139'700'432.48 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 136'714'426.55 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die Genossenschafter der übertragenden Genossenschaft werden zu Genossenschaftern der übernehmenden Genossenschaft. Die Genossenschafter der übertragenden Genossenschaft erhalten 1'729 Anteile zu CHF 200.00.
Firma neu:
Raiffeisenbank Gampel-Raron Genossenschaft. [Neue] Weitere Adresse: Dorfplatz, 3919 Blatten. [Neue] Weitere Adresse: Oberdorf, 3957 Erschmatt. [Neue] Weitere Adresse: Grächmatten 74, 3956 Guttet-Feschel. [Neue] Weitere Adresse: Dorfstrasse 19, 3942 Niedergesteln. [Neue] Weitere Adresse: Brückenmoosstrasse 2, 3942 Raron. [Neue] Weitere Adresse: Wolfji, 3942 St. German. [Neue] Weitere Adresse: Dorfstrasse 70, 3918 Wiler (Lötschen). [Die übrigen Änderungen betreffen die publikationspflichtigen Tatsachen nicht.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steiner, Amandus, von Erschmatt, in Erschmatt, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fryand, Michael, von Gampel, in Niedergampel (Bratsch), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hildbrand, Urs, von Gampel, in Visp, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bregy, Ulrich, von Ergisch, in Raron, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Imboden, Cornelius, von Raron, in Raron, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Nellen, Anton, von Baltschieder, in Baltschieder, Mitglied der Bankleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bregy, Iris Isabella, von Niedergesteln, in Niedergesteln, mit Kollektivprokura zu zweien;
Lehner, Hans Peter, von Blatten, in Blatten, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Lehner, Hanspeter, Mitglied und Sekretär mit Kollektivunterschrift zu zweien].