Reports for Yvonne Lehmann
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Yvonne Lehmann
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005188403, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
SOS-Dienst Luzern, Kirchliche Familien- und Nachbarschaftshilfe, in Luzern, CHE-113.986.837, Verein (SHAB Nr. 223 vom 18.11.2019, Publ. 1004761344).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lehmann, Yvonne, von Emmen, in Luzern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lauener Jaggy, Claudia, von Basel, in Malters, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Holz Egle, Eva, von Emmen und Bülach, in Luzern, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Portmann-Baumann, Cornelia, von Kriens, in Kriens, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 3744195, Commercial Registry Office Obwalden, (140)
VIA CORDIS - Verein zur Förderung christlicher Kontemplation in Europa, in Sachseln, CHE-109.084.883, Verein (SHAB Nr. 148 vom 03.08.2016, Publ. 2985185).
Statutenänderung:
13.08.2017.
Sitz neu:
Sarnen.
Domizil neu:
Kernserstrasse 29, 6060 Sarnen.
Mittel neu:
Mittel: Mitgliederbeiträge, Spenden und Legate. [gestrichen: Mittel: Mitgliederbeiträge, Spenden und Legate, Erträge aus den Geschäftsaktivitäten, Kooperationen.]. Nicht publikationspflichtige weitere Statutenänderungen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Haffter, Dr. Andreas Erich, von Wetzikon (ZH) und Weinfelden, in Hinwil, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lässker, Daniela, von Sulgen, in Zürich, Vizepräsidentin, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hörler, Maria, von Appenzell, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pfister, Susanne Doris, von Gersau und Fällanden, in Wattwil, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stäheli, Jürg, von Amriswil, in Utzenstorf, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Caspar, Bernhard Walter, von Rorschach, in Pieterlen, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Knepper, Bettina, deutsche Staatsangehörige, in Kerns, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Knepper, Rolf, deutscher Staatsangehöriger, in Wetzikon (ZH), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lehmann, Yvonne, von Emmen, in Luzern, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Maschwitz, Hans Rüdiger, deutscher Staatsangehöriger, in Much (DE), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stockinger, Arno Albert, österreichischer Staatsangehöriger, in Oberalm (AT), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zwimpfer, Ulrich Walter, von Entlebuch, in Meggen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 1666711, Commercial Registry Office Obwalden, (140)
VIA CORDIS - STIFTUNG HAUS ST.DOROTHEA FLÜELI-RANFT, in Sachseln, CHE-113.716.108, Stiftung (SHAB Nr. 186 vom 26.09.2013, Publ. 1096101).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vogelsanger, Dr. Cornelia, von Zürich und Luzern, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Freivogel Kayser, Margrit, von Stans, in Sachseln, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lehmann, Yvonne, von Emmen, in Luzern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Odermatt-Spichtig, Gertrud, von Sachseln, in Sachseln, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hafner, Werner, von Basel, in Sachseln, Präsident und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Niederberger, Lukas, von Dallenwil, in Luzern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsident und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Orfida Treuhand + Revisions AG (CHE-105.988.308), in Sarnen, Revisionsstelle [bisher: Orfida Treuhand + Revisions AG, in Sarnen (CH-140.3.000.377-4)].