Reports for John Thomas Lawrence II
Mandates
Holdings
Newest SOGC notifications: John Thomas Lawrence II
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005424140, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
FAIRPLAYvision.EU ag, in Rorschach, CHE-213.832.809, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 27.12.2018, Publ. 1004531030).
Statutenänderung:
07.02.2022. 21.02.2022.
Sitz neu:
Gossau (SG).
Domizil neu:
Fabrikstrasse 7, 9200 Gossau SG.
Zweck neu:
Die Firma bezweckt die Beschaffung, den Handel und die Vermietung von Werbemitteln aller Art. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten. Die Gesellschaft kann, auch ohne angemessene Gegenleistung, Geschäfte mit oder zugunsten von nahestehenden Personen tätigen, insbesondere ihren direkten und indirekten Aktionären sowie anderen Konzerngesellschaften;
namentlich Darlehen an diese Personen ausrichten oder Garantien, Bürgschaften, Pfandrechte oder andere Sicherheiten zur Sicherstellung ihrer Verbindlichkeiten ausstellen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundstücke und Beteiligungen erwerben, verwalten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann jede Tätigkeit ausüben, welche mit den erwähnten Zwecken direkt oder indirekt zusammenhängt.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Keel, Jens, von Rebstein, in Diepoldsau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lawrence II, John Thomas, amerikanischer Staatsangehöriger, in Newport Beach, CA (USA), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scherf, Philipp, deutscher Staatsangehöriger, in Dresden (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Berger, Matthias, von Gossau (SG), in Gossau SG, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 4140017, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
FAIRPLAYvision.EU ag, in Rorschach, CHE-213.832.809, Kirchstrasse 27, 9400 Rorschach, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
15.03.2018.
Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist die Beschaffung, der Handel und die Vermietung von Werbemitteln aller Art. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten. Die Gesellschaft kann, auch ohne angemessene Gegenleistung, Geschäfte mit oder zugunsten von nahestehenden Personen tätigen, insbesondere ihren direkten und indirekten Aktionären sowie anderen Konzerngesellschaften;
namentlich Darlehen an diese Personen ausrichten oder Garantien, Bürgschaften, Pfandrechte oder andere Sicherheiten zur Sicherstellung ihrer Verbindlichkeiten ausstellen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundstücke und Beteiligungen erwerben, verwalten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann jede Tätigkeit ausüben, welche mit den erwähnten Zwecken direkt oder indirekt zusammenhängt.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Namenaktionäre erfolgen schriftlich oder per E-Mail an ihre letzte im Aktienbuch eingetragene Adresse.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 15.03.2018 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Scherf, Philipp, deutscher Staatsangehöriger, in Dresden (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Berger, Matthias, von Gossau SG, in Gossau SG, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lawrence II, John Thomas, amerikanischer Staatsangehöriger, in Newport Beach, CA (USA), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Werlen, Dr. Stephan, von Zürich und Ferden, in Au ZH (Wädenswil), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.