Reports for Andrea Christine Holenstein
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Andrea Christine Holenstein
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004833933, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Trend Stoffe AG, in Sissach, CHE-108.042.959, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 85 vom 03.05.2017, Publ. 3500311).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lauper, Andrea Christine, von Seedorf BE, in Sissach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bisang, René, von Zürich, in Schöfflisdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 2292587, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Trend Stoffe AG, in Zell ZH, CHE-108.042.959, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 31.01.2013, Publ. 7042216).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brack, Madeleine, von Brugg, in Weisslingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Brack, Necita, von Brugg, in Turbenthal, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steuri + Partner AG (CHE-106.252.606), in Embrach, Revisionsstelle [bisher: Steuri + Partner AG (CH-020.3.925.317-6)];
Lauper, Andrea Christine, von Seedorf BE, in Sissach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 987159, Commercial Registry Office Zug, (170)
MyCow GmbH, bisher in Basel, CH-217.3.548.676-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 247 vom 19.12.2012, Publ. 6982898).
Gründungsstatuten:
20.09.2011.
Statutenänderung:
26.06.2013.
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
Poststrasse 4, 6300 Zug. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lauper, Andrea, von Seedorf BE, in Liestal, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Coveri, Matteo, von Rickenbach ZH, in Zug, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.